EP0823560 - Capteur de déplacement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.07.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.1999 | Demande réputée retirée | publié le 15.09.1999 [1999/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [1998/07] | Inventeur(s) | 01 /
Thierbach, Peter Bogenstrasse 9 71634 Ludwigsburg / DE | [1998/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97111611.6 | 09.07.1997 | [1998/07] | Numéro de priorité, date | DE1996132211 | 09.08.1996 Format original publié: DE 19632211 | [1998/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0823560 | Date: | 11.02.1998 | Langue: | DE | [1998/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.1997 | Classification | IPC: | F15B15/28, G01D5/22 | [1998/07] | CPC: |
G01D5/2216 (EP);
F15B15/2807 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1998/43] |
Précédent [1998/07] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Wegsensor | [1998/07] | Anglais: | Displacement sensor | [1998/07] | Français: | Capteur de déplacement | [1998/07] | Procédure d'examen | 11.08.1998 | Requête en examen déposée [1998/41] | 22.10.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.04.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/37] | 01.07.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE19545923 (ROTOVOLUMETRIC AG) [X] 1,2 * column 1, line 39 - column 2, line 61; figure 1 * [Y] 3-5; | [Y]US5061896 (SCHMIDT) [Y] 3 * column 3, line 17 - line 22 *; | [DY]DE3730926 (ROBERT BOSCH GMBH) [DY] 4,5 * figure 2 *; | [Y]US4678991 (SCMIDT) [Y] 4,5 * column 3, line 1 - line 4; figure 4 * |