EP0835692 - Dispositif d'application d'un produit de revêtement sur un objet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.11.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestrasse 1 - 3 72074 Tübingen-Pfrondorf / DE | [1998/16] | Inventeur(s) | 01 /
Brennenstuhl, Hugo Albstrasse 24 72074 Tübingen / DE | [1998/16] | Mandataire(s) | Reimold, Otto, et al Patentanwälte Magenbauer, Reimold, Vetter & Abel Plochinger Strasse 109 73730 Esslingen / DE | [N/P] |
Précédent [1998/16] | Reimold, Otto, Dipl.-Phys.Dr., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Magenbauer Dipl.-Phys. Dr. O. Reimold Dipl.-Phys.Dr. H. Vetter Dipl.-Ing. Martin Abel Hölderlinweg 58 73728 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97114150.2 | 16.08.1997 | [1998/16] | Numéro de priorité, date | DE1996141958 | 11.10.1996 Format original publié: DE 19641958 | [1998/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0835692 | Date: | 15.04.1998 | Langue: | DE | [1998/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0835692 | Date: | 25.04.2001 | [2001/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0835692 | Date: | 22.01.2003 | Langue: | DE | [2003/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.03.2001 | Classification | IPC: | B05B1/26, B05B5/08, B05B7/14, B05B15/04 | [1998/16] | CPC: |
B05B1/262 (EP);
B05B12/18 (EP);
B05B5/087 (EP);
B05B7/1486 (EP);
B05B1/04 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, IT, LI [2002/03] |
Précédent [1998/16] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Aufbringen von Beschichtungsgut auf einen Gegenstand | [1998/16] | Anglais: | Apparatus for applying a coating material on a workpiece | [1998/16] | Français: | Dispositif d'application d'un produit de revêtement sur un objet | [1998/16] | Procédure d'examen | 26.04.2001 | Requête en examen déposée [2001/26] | 26.10.2001 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.02.2002 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 17.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 05.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 29.11.2001 | AT   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | BE   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | DK   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | ES   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | FI   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | GB   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | GR   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | IE   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | LU   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | MC   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | NL   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | PT   M01   Pas encore payé | 29.11.2001 | SE   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 22.01.2003 | IT | 22.01.2003 | CH | 31.08.2003 | LI | 31.08.2003 | [2008/07] |
Précédent [2006/14] | FR | 22.01.2003 | |
CH | 31.08.2003 | ||
LI | 31.08.2003 | ||
Précédent [2004/33] | CH | 31.08.2003 | |
LI | 31.08.2003 | Citations: | Recherche | [A]US3811620 (GEBHARDT O) [A] 1,2 * column 2, line 55 - column 3, line 4; figure 1 *; | [A]US4011991 (MASUDA SENICHI) [A] 1,2 * column 9, line 63 - column 10, line 36; figure 8 * | par le demandeur | DE2036279 |