EP0899634 - Appareillage susceptible d'être immergé et comprenant un transducteur sonore [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASULAB S.A. Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2003/14] |
Précédent [1999/09] | Pour tous les Etats désignés ASULAB S.A. Faubourg du Lac 6 CH-2501 Bienne / CH | Inventeur(s) | 01 /
Mignot, Jean-Pierre Chasselas 13 2034 Pesseux / CH | 02 /
Dinnissen, Paul Kanalweg 1 2556 Schwadernau / CH | [1999/09] | Mandataire(s) | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [1999/09] | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al I C B, Ingénieurs Conseils en Brevets SA, 7, rue des Sors 2074 Marin / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 97114985.1 | 29.08.1997 | [1999/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0899634 | Date: | 03.03.1999 | Langue: | FR | [1999/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0899634 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | FR | [2003/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.1998 | Classification | IPC: | G04B37/00, G04B37/11 | [1999/09] | CPC: |
G04B37/0075 (EP);
G04B37/11 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1999/46] |
Précédent [1999/09] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Verwendung unter Wasser und mit einem Schallwandler | [1999/09] | Anglais: | Device for immersion in water and comprising a sound transducer | [1999/09] | Français: | Appareillage susceptible d'être immergé et comprenant un transducteur sonore | [1999/09] | Procédure d'examen | 03.09.1999 | Requête en examen déposée [1999/44] | 23.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.2003 | Taxe de délivrance payée | 02.05.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 02.07.2003 | [2008/07] | Citations: | Recherche | [A]CH375664 (FABRIQUE DES MONTRES VULCAIN ET STUDIO S.A.) [A] 1,2 * page 1, line 16 - page 35 *; | [A]US4872148 (KIRBY) [A] 1,9 * column 3, line 44 - line 47 *; | [A]JPS58206998 ; | [A]JPS5520464 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840316), vol. 8, no. 58, Database accession no. (P - 261), & JP58206998 A 19831202 (DAINI SEIKOSHA KK) [A] 1,4 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19800417), vol. 4, no. 51, Database accession no. (P - 007), & JP55020464 A 19800213 (SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD) [A] 1,12 * abstract * |