EP0844704 - Méthode de fabrication de lignes torsadées confectionnées ainsi que dispositif de mise en oeuvre de la méthode [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.09.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.09.2000 | Demande réputée retirée | publié le 18.10.2000 [2000/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Baumann GmbH Max-Planck-Strasse 1 92224 Amberg / DE | [1998/22] | Inventeur(s) | 01 /
Kredler, Gerhard Dr.-Reichenberger-Strasse 23 92249 Vilseck / DE | 02 /
Konrad, Josef Am Kirchplatz 9 92694 Etzenricht / DE | [1998/22] | Mandataire(s) | Graf, Helmut, et al Graf Glück Habersack Kritzenberger Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [1998/22] | Graf, Helmut, Dipl.-Ing., et al Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97115875.3 | 12.09.1997 | [1998/22] | Numéro de priorité, date | DE1996147895 | 20.11.1996 Format original publié: DE 19647895 | DE1996149759 | 30.11.1996 Format original publié: DE 19649759 | DE1997135655 | 16.08.1997 Format original publié: DE 19735655 | [1998/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0844704 | Date: | 27.05.1998 | Langue: | DE | [1998/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0844704 | Date: | 11.08.1999 | [1999/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.1999 | Classification | IPC: | H01R43/28, H01B13/02 | [1999/32] | CPC: |
H01B13/0207 (EP,US);
H01R43/28 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/22] | H01R43/28 | Etats contractants désignés | (deleted) [2000/16] |
Précédent [1998/22] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zum Herstellen von verdrillten, konfektionierten leitungen sowie Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens | [1998/22] | Anglais: | Manufacturing method of twisted ready-made lines and device for carrying out the method | [1998/22] | Français: | Méthode de fabrication de lignes torsadées confectionnées ainsi que dispositif de mise en oeuvre de la méthode | [1998/22] | Procédure dexamen | 12.02.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/42] | 24.05.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 17.03.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | DE   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | FR   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | GB   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | IT   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | PT   M01   Pas encore payé | 17.03.2000 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 17.03.2000 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US3957092 (LOY FRED W, et al) [X] 1-4 * column 3, line 23 - column 19, line 61; figures 1-22 * [A] 5,6,10-12; | [XA]US4132250 (BROWN WILLIAM T, et al) [X] 1,4 * column 2, line 13 - column 6, line 63; figures 1-11 * [A] 5,6,10-12; | [E]DE19631770 (GLUTH SYSTEMTECHNIK GMBH [DE], et al) [E] 1-3* column 4, line 61 - column 7, line 50; figures 1-7 * |