EP0834799 - Dispositif de commande de mémoire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.09.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Changement - demandeur | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Précédent [1998/15] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tanaka, Yutaka Osakafu Osakashi Jyoutouku Seiiku 2-13-17-1104, 536 / JP | 02 /
Okamoto, Keiji Osakafu Hirakatashi Ikagakitamachi 3-14-202, 536 / JP | 03 /
Ishida, Hideo Hyogoken Kobeshi Higashinadaku Nisiokamoto 1-10-17, 658-0073 / JP | [1998/22] |
Précédent [1998/15] | 01 /
Tanaka, Yutaka Osakafu Osakashi Jyoutouku Seiiku 2-13-17-1104, 536 / JP | ||
02 /
Okamoto, Keiji Osakafu Hirakatashi Ikagakitamachi 3-14-202, 536 / JP | |||
03 /
Ishida, Hideo Osakafu Katanosi Myoukenzaka 3-3-203, 576 / JP | Mandataire(s) | Kügele, Bernhard, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | [N/P] |
Précédent [1998/15] | Kügele, Bernhard, et al NOVAPAT INTERNATIONAL SA, 9, Rue du Valais 1202 Genève / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 97116688.9 | 25.09.1997 | [1998/15] | Numéro de priorité, date | JP19960254981 | 26.09.1996 Format original publié: JP 25498196 | [1998/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0834799 | Date: | 08.04.1998 | Langue: | EN | [1998/15] | Classification | IPC: | G06F3/06 | [1998/15] | CPC: |
G06F3/06 (KR);
G06F3/0626 (EP,US);
G06F3/0656 (EP,US);
G06F3/0689 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/15] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Speichersteuervorrichtung | [1998/15] | Anglais: | Memory control device | [1998/15] | Français: | Dispositif de commande de mémoire | [1998/15] | Procédure dexamen | 01.04.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/44] | 18.05.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2005 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |