EP0838239 - Atténuateur de flammes pour constructions à pousser à travers [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.01.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2009 | Changement - mandataire | publié le 01.07.2009 [2009/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Myronuk, Donald J., Dr. 1369 Bryan Avenue San Jose, CA 95118-1812 / US | Pour tous les Etats désignés Hoffman, Jon F. 2445 Oro Dam Blvd. Ste., 7 Oroville, CA 95966 / US | [1998/18] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1998/18] | Mandataire(s) | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col. P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col., P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | ||
Précédent [1998/18] | Fiener, Josef Postfach 12 49 87712 Mindelheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97117249.9 | 06.10.1997 | [1998/18] | Numéro de priorité, date | US19960727162 | 07.10.1996 Format original publié: US 727162 | [1998/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0838239 | Date: | 29.04.1998 | Langue: | EN | [1998/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0838239 | Date: | 18.08.1999 | [1999/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0838239 | Date: | 27.03.2002 | Langue: | EN | [2002/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.1999 | Classification | IPC: | A62C3/07 | [1998/18] | CPC: |
A62C3/07 (EP,US);
A62C2/06 (EP,US);
Y10S428/921 (EP,US);
Y10T428/192 (EP,US);
Y10T428/24322 (EP,US);
Y10T74/20 (EP,US);
Y10T74/2093 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2000/17] |
Précédent [1998/18] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Flammendämpfer für Einschübe durch Konstruktionen | [2002/11] | Anglais: | Flame attenuator for poke-through constructions | [1998/18] | Français: | Atténuateur de flammes pour constructions à pousser à travers | [1998/18] |
Précédent [1998/18] | Flammendämpfer für Einschübe durch Bauwerke | Procédure d'examen | 11.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/02] | 19.02.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.05.2000 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT | 14.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 02.01.2002 | Taxe de délivrance payée | 02.01.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.01.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 25.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 30.12.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 15.03.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 15.03.2000 | PT   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 27.03.2002 | IT | 27.03.2002 | SE | 27.06.2002 | DE | 28.06.2002 | GB | 06.10.2002 | [2008/07] |
Précédent [2006/14] | FR | 27.03.2002 | |
SE | 27.06.2002 | ||
DE | 28.06.2002 | ||
GB | 06.10.2002 | ||
Précédent [2004/22] | SE | 27.06.2002 | |
DE | 28.06.2002 | ||
GB | 06.10.2002 | ||
Précédent [2003/30] | SE | 27.06.2002 | |
DE | 28.06.2002 | ||
Précédent [2002/37] | SE | 27.06.2002 | Citations: | Recherche | [A]US1662310 (GEISTERT ALBERT G) [A] 1-6 * page 1, line 34 - line 105; figure - *; | [A]US2223395 (BUREN CHARLES J VAN) [A] 1-6 * page 1, column R, line 8 - page 2, column R, line 2 *; | [A]JPS55159215 ; | [A]JPS55159216 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19810307), vol. 005, no. 036, Database accession no. (P - 051), & JP55159215 A 19801211 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19810307), vol. 005, no. 036, Database accession no. (P - 051), & JP55159216 A 19801211 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1-6 * abstract * | par le demandeur | US4455802 | US5402615 | US3678634 | US4467577 |