EP0842884 - Dispositif pour absorber de l'énergie pendant la sortie de cahiers [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.07.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg / DE | [N/P] |
Précédent [2002/38] | Pour tous les Etats désignés Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg / DE | ||
Précédent [1998/21] | Pour tous les Etats désignés Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Kurfürsten-Anlage 52-60 D-69115 Heidelberg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Belanger, Roger Robert 336 Back Road Dover, NH 03820 / US | 02 /
Zabkar, Clifford Allen 23 Shawnee Lane Dover, NH 03820 / US | 03 /
Novick, Michael Alexander 11 Merrymeeting Road New Durham, NH 03855 / US | [1998/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97117933.8 | 16.10.1997 | [1998/21] | Numéro de priorité, date | US19960749889 | 18.11.1996 Format original publié: US 749889 | [1998/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0842884 | Date: | 20.05.1998 | Langue: | DE | [1998/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0842884 | Date: | 05.08.1998 | [1998/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0842884 | Date: | 18.09.2002 | Langue: | DE | [2002/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.1998 | Classification | IPC: | B65H29/40 | [1998/21] | CPC: |
B65H29/68 (EP,US);
B65H29/40 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1999/16] |
Précédent [1998/21] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Absorbieren von Energie während der Auslage von Signaturen | [1998/21] | Anglais: | Device for absorbing energy during delivery of signatures | [1998/21] | Français: | Dispositif pour absorber de l'énergie pendant la sortie de cahiers | [1998/21] | Procédure d'examen | 16.10.1997 | Requête en examen déposée [1998/21] | 29.09.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.01.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.04.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.06.2002 | Taxe de délivrance payée | 12.06.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.06.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 18.09.2002 | GB | 18.09.2002 | IT | 18.09.2002 | [2008/07] |
Précédent [2004/51] | FR | 18.09.2002 | |
GB | 18.09.2002 | ||
Précédent [2004/21] | GB | 18.09.2002 | Citations: | Recherche | [DXAY]US5180160 (BELANGER ROGER R [US], et al) [DX] 1-3,5-11,15 * column A; figure - * * column 1, line 47 - column 2, line 39 * * column 4, line 31 - column 5, line 30 * [A] 16,17 [Y] 4,12-14; | [Y]DE19614863 (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG [DE]) [Y] 4 * abstract *; | [Y]FR2664581 (DASSAULT ELECTRONIQUE [FR]) [Y] 12-14 * abstract * * page 6, line 4 - line 8 *; | [DA]US4522387 (LEUTHOLD KARL [DE]) [DA] 1 * column 5, line 1 - line 9; figure 4 * |