EP0841224 - Module de coussin gonflable. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.07.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.07.2000 | Demande réputée retirée | publié le 30.08.2000 [2000/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TAKATA (EUROPE) VEHICLE SAFETY TECHNOLOGY GmbH Helmholtzstrasse 22, Science Park D-89081 Ulm / DE | [1998/20] | Inventeur(s) | 01 /
Klingauf, Gerhard Bei der Kirche 7 88481 Balzheim / DE | 02 /
Mitzkus, Jürgen Fuchsweg 37 89275 Elchingen / DE | [1998/20] | Mandataire(s) | Schmidt, Christian, et al Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/20] | Schmidt, Christian, et al Manitz, Finsterwald & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Robert-Koch-Strasse 1 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97119452.7 | 06.11.1997 | [1998/20] | Numéro de priorité, date | DE1996146204 | 08.11.1996 Format original publié: DE 19646204 | [1998/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0841224 | Date: | 13.05.1998 | Langue: | DE | [1998/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.1998 | Classification | IPC: | B60R21/20 | [1998/20] | CPC: |
B60R21/217 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1999/04] |
Précédent [1998/20] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Airbag-Anordnung | [1998/20] | Anglais: | Airbag module. | [1998/20] | Français: | Module de coussin gonflable. | [1998/20] | Procédure dexamen | 18.08.1998 | Requête en examen déposée [1998/42] | 14.11.1998 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.02.1999 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 04.11.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/35] | 07.04.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 11.12.1998 | AT   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | BE   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | CH   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | DK   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | ES   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | FI   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | FR   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | GR   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | IE   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | IT   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | LU   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | MC   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | NL   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | PT   M01   Pas encore payé | 11.12.1998 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1999 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB2270042 (TAKATA CORP [JP]) [X] 1-3,5,6,8-10 * the whole document * [Y] 4,7,11; | [Y]GB2250483 (TAKATA CORP [JP]) [Y] 4 * figure 6; claims 1,2,5 *; | [PY]DE29704195U (KOLB ANDREAS [DE]) [PY] 7,11 * the whole document * | par le demandeur | DE4425495 |