blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0842910

EP0842910 - Liant à base d'une solution de verre soluble, procédé pour sa préparation et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  02.08.2002
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip11.07.2008Changement - mandatairepublié le 13.08.2008  [2008/33]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. ZAE Bayern
Am Hubland
97074 Würzburg / DE
[1998/21]
Inventeur(s)01 / Korder, Saschan
Sonnenbuck 7
91607 Gebsattel / DE
02 / Arduini-Schuster, Mariacarla
Theodor-Heuss-Strasse 3
97273 Kürnach / DE
03 / Kuhn, Joachim Dr.
Wölffelstrasse 4
97072 Würzburg / DE
04 / Tappert, Wolfgang
Zweierweg 6a
97074 Würzburg / DE
05 / Fricke, Jochen, Prof. Dr.
Paul-Ehrlich-Strasse 32
97218 Gerbrunn / DE
[1998/21]
Mandataire(s)Götz, Georg Alois, et al
Intellectual Property IP-GÖTZ
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 35 45
90017 Nürnberg / DE
[N/P]
Précédent [2008/33]Götz, Georg Alois, et al
Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte Postfach 35 45
90017 Nürnberg / DE
Précédent [1998/21]Götz, Georg, Dipl.-Ing., et al
Götz, Küchler, Dameron Patent- und Rechtsanwälte Postfach 11 93 40
90103 Nürnberg / DE
Numéro de la demande, date de dépôt97119708.211.11.1997
[1998/21]
Numéro de priorité, dateDE199614711114.11.1996         Format original publié: DE 19647111
[1998/21]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0842910
Date:20.05.1998
Langue:DE
[1998/21]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0842910
Date:16.12.1998
[1998/51]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP02.11.1998
ClassificationIPC:C04B12/04
[1998/21]
CPC:
C04B28/26 (EP); C04B12/04 (EP); C09D1/02 (EP);
C04B2111/00482 (EP); Y02W30/91 (EP)
C-Set:
C04B28/26, C04B14/062, C04B14/064, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B18/26, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B20/002, C04B40/0082 (EP);
C04B28/26, C04B14/062, C04B24/24, C04B40/0082 (EP)
Etats contractants désignésAT,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   IT,   LI [1999/34]
Précédent [1998/21]AT,  BE,  CH,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
TitreAllemand:Bindemittel auf der Basis von Wasserglaslösung, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung[1998/21]
Anglais:Binder based on waterglass solution, process for its preparation and its utilisation[1998/21]
Français:Liant à base d'une solution de verre soluble, procédé pour sa préparation et son utilisation[1998/21]
Procédure dexamen11.06.1999Requête en examen déposée  [1999/32]
17.06.1999Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s)
13.01.2000Requête en examen accéléré déposée
27.01.2000Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, DK, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE
22.05.2001Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02)
22.05.2001Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui
31.07.2001Réponse à une notification de la division dexamen
26.09.2001Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
15.10.2001Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
28.01.2002La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2002/38]
08.04.2002Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2002/38]
Taxes payéesTaxe annuelle
08.10.1999Taxe annuelle Année du brevet 03
14.11.2000Taxe annuelle Année du brevet 04
02.08.2001Taxe annuelle Année du brevet 05
Surtaxe
Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973
19.07.1999BE   M01   Pas encore payé
19.07.1999DK   M01   Pas encore payé
19.07.1999FI   M01   Pas encore payé
19.07.1999GR   M01   Pas encore payé
19.07.1999IE   M01   Pas encore payé
19.07.1999LU   M01   Pas encore payé
19.07.1999MC   M01   Pas encore payé
19.07.1999NL   M01   Pas encore payé
19.07.1999PT   M01   Pas encore payé
19.07.1999SE   M01   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[X]US4078029  (YOSHIDA AKITOSHI, et al) [X] 1,9 * column 3 *;
 [X]GB2123711  (CITIZEN WATCH CO LTD) [X] 1,8,13,15 * ganzes Dokument *;
 [A]EP0206717  (NISSAN CHEMICAL IND LTD [JP]) [A] 1,13-15* page 5 - page 12; claims 1-9 *;
 [X]EP0295834  (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [X] 1 * page 4; examples 5-42 *;
 [X]US5396749  (FUKUSHIMA TAKUO [JP]) [X] 1,11 * column 2 - column 3 *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.