EP0845691 - Câble optique avec une ame tubulaire métallique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.09.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.08.2018 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: ES | publié le 05.09.2018 [2018/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 20126 Milano / IT | [2006/10] |
Précédent [2003/50] | Pour tous les Etats désignés Pirelli & C. S.p.A. Via Gaetano Negri 10 20123 Milano / IT | ||
Précédent [2003/13] | Pour tous les Etats désignés PIRELLI S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | ||
Précédent [1998/23] | Pour tous les Etats désignés PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Consonni, Enrico Via Luini, 66 Seregno (Milano) / IT | [1998/23] | Mandataire(s) | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l. Via Vittor Pisani, 13 20124 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2010/01] | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l. Via Pirelli 19 20124 Milano / IT | ||
Précédent [2006/16] | Marchi, Massimo, et al Marchi & Partners S.r.l., Via Pirelli, 19 20124 Milano / IT | ||
Précédent [2006/10] | Checcacci, Giorgio, et al Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Via Trebbia, 20 20135 Milano / IT | ||
Précédent [1998/23] | Giannesi, Pier Giovanni, et al Pirelli S.p.A. Direzione Proprietà Industriale Viale Sarca, 222 20126 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 97120571.1 | 24.11.1997 | [1998/23] | Numéro de priorité, date | IT1996MI02494 | 29.11.1996 Format original publié: IT MI962494 | [1998/23] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0845691 | Date: | 03.06.1998 | Langue: | EN | [1998/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0845691 | Date: | 31.10.2007 | Langue: | EN | [2007/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.1998 | Classification | IPC: | G02B6/44 | [1998/23] | CPC: |
H04B10/50 (EP,US);
H04B1/62 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1999/08] |
Précédent [1998/23] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Optisches Kabel mit rohrenförmiger metallischer Seele | [1998/23] | Anglais: | Optical cable with tubular metal core | [1998/23] | Français: | Câble optique avec une ame tubulaire métallique | [1998/23] | Procédure d'examen | 27.11.1998 | Requête en examen déposée [1999/04] | 04.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.10.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 14.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.08.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 31.10.2007 | SE | 31.01.2008 | [2018/36] |
Précédent [2018/28] | ES | 31.10.2007 | |
NL | 31.10.2007 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
Précédent [2008/23] | NL | 31.10.2007 | |
SE | 31.01.2008 | Citations: | Recherche | [AD]GB2029047 (KOKUSAI DENSHIN DENWA CO LTD); | [AD]US4239336 (PARFREE COLIN S [GB], et al); | [AD]EP0023154 (PIRELLI GENERAL PLC [GB]); | [AD]US4371234 (PARFREE COLIN S [GB], et al); | [AD]GB2176905 (STC PLC); | [A]EP0313896 (KABELMETAL ELECTRO GMBH [DE]) [A] 1,15-17 * figure -; claim - *; | [AX]US5143274 (LAUPRETRE JEAN-JACQUES [FR], et al) [A] 1-3,5,7,9,11,21 * figure -; claim - * [X] 18; | [AD]GB2253717 (ASS ELECT IND [GB]); | [A]US5238172 (LE DAVAY LOUIS [FR]) [A] 1,37 * figure -; claim - *; | [AD]US5263239 (ZIEMEK GERHARD [DE]); | [A]EP0727274 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]EP0727679 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [A] 1,2,7,8,18,21,22,37 * figure -; claim - * |