Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
15.11.2002 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2003 [2003/01] |
22.07.2002 | demande réputée retirée | |
20.03.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
21.01.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
03.01.2002 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
14.09.2001 | Premier rapport d'examen | |
11.09.2001 | Rapport d'examen ou réponse | |
11.09.2001 | Requête en examen accéléré | |
15.06.2001 | Requête en examen accéléré | |
07.12.2000 | Taxe annuelle | |
24.07.2000 | Perte d'un droit | |
17.04.2000 | Perte d'un droit | |
24.02.2000 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
10.02.2000 | Délai supplémentaire (r.85bis/r.108(3) CBE1973 | |
30.12.1999 | Liste definitive des désignations | publié le 16.02.2000 [2000/07] |
11.12.1999 | Requête en examen présentée | publié le 26.01.2000 [2000/04] |
07.12.1999 | Taxe annuelle | |
16.04.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.06.1999 [1999/22] |