EP0852451 - Prothèse auditive [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.04.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.2005 | Demande réputée retirée | publié le 18.05.2005 [2005/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen / DE | [1998/28] | Inventeur(s) | 01 /
Ach-Kowalewski, Gerhard Erlanger Strasse 6 91090 Effeltrich / DE | 02 /
Husung, Kunibert, Dipl Ing.(TH) Schenkstrasse 67 91052 Erlangen / DE | 03 /
Knapp, Benno, Dipl. Ing. (FH) Reinschartenweg 6 91056 Erlangen / DE | [1998/28] | Mandataire(s) | Berg, Peter, et al European Patent Attorney Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/18] | Berg, Peter, et al European Patent Attorney, Siemens AG, Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2000/11] | Zedlitz, Peter, et al Patentanwalt, Postfach 22 13 17 80503 München / DE | ||
Précédent [1998/28] | Epping, Wilhelm, Dr.-Ing., et al Patentanwalt Postfach 22 13 17 80503 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97122414.2 | 18.12.1997 | [1998/28] | Numéro de priorité, date | DE1997100052 | 02.01.1997 Format original publié: DE 19700052 | [1998/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0852451 | Date: | 08.07.1998 | Langue: | DE | [1998/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0852451 | Date: | 12.05.2004 | [2004/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.2004 | Classification | IPC: | H04R25/00, H05K1/02 | [2004/20] | CPC: |
H04R25/00 (EP);
H05K1/0218 (EP);
H04R2225/49 (EP)
|
Précédent IPC [1998/28] | H04R25/00 | Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, FR, LI, NL [2005/05] |
Précédent [1998/28] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Hörhilfegerät | [1998/28] | Anglais: | Hearing aid | [1998/28] | Français: | Prothèse auditive | [1998/28] | Procédure dexamen | 01.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/31] | 07.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.11.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/20] | 22.12.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0271692 (SIEMENS AG) [Y] 1-3 * abstract * * column 8, line 37 - line 54; figure 8; claim 1 *; | [Y]WO9631107 (ERICSSON TELEFON AB L M ;BODAHL JOHNSEN HELGE (SE); TIMGREN MATS O) [Y] 1-3 * the whole document *; | [A]JPH07263871 ; | [DA]EP0183936 (CONTRAVES AG) [DA] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960229), vol. 1996, no. 02, & JP07263871 A 19951013 (FUJITSU LTD) [A] 1,2 * abstract * |