EP0850769 - Méthode de compensation de variations output pour une tête d'impression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.10.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.11.2008 [2008/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-chome, Minato-ku Tokyo 108-8551 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/49] | Pour tous les Etats désignés Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-Chome, Minato-ku Tokyo 108-8551 / JP | ||
Précédent [1998/27] | Pour tous les Etats désignés Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-Chome, Minato-ku Tokyo 108 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kamimura, Katsuya, c/o Oki Data Corporation 11-22, Shibaura 4-chome, Minato-ku Tokyo 108 / JP | [1998/27] | Mandataire(s) | Böck, Bernhard advotec. Patent- und Rechtsanwälte Widenmayerstrasse 4 80538 München / DE | [2008/28] |
Précédent [2007/28] | Böck, Bernhard Böck, Tappe, v.d. Steinen, Weigand Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 38 81479 München / DE | ||
Précédent [1998/27] | Kirschner, Klaus Dieter, Dipl.-Phys. Patentanwalt, Sollner Strasse 38 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97122453.0 | 18.12.1997 | [1998/27] | Numéro de priorité, date | JP19960344064 | 24.12.1996 Format original publié: JP 34406496 | [1998/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0850769 | Date: | 01.07.1998 | Langue: | EN | [1998/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0850769 | Date: | 07.02.2001 | [2001/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0850769 | Date: | 05.12.2007 | Langue: | EN | [2007/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2000 | Classification | IPC: | B41J2/447, G06K15/12 | [2001/06] | CPC: |
H04N1/4005 (EP,US);
B41J2/45 (EP,US);
G06K15/1247 (EP,US);
H04N1/40031 (EP,US);
H04N1/4015 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/27] | B41J2/447 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/43] |
Précédent [1998/27] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Kompensationsverfahren für Outputvariationen für einen Druckkopf | [1998/27] | Anglais: | Method of compensating for output variations in a printing head | [1998/27] | Français: | Méthode de compensation de variations output pour une tête d'impression | [1998/27] | Procédure d'examen | 24.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/39] | 21.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.12.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.01.2007 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 16.01.2007 | 09.01.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 16.01.2007 | Date des procédures orales (annulées) | 31.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.2007 | Taxe de délivrance payée | 02.10.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.09.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4941004 (PHAM HIEU T [US], et al) [A] 6,17,33,36* column 7, line 55 - column 8, line 33 *; | [XA]US5200765 (TAI HWAI-TZUU [US]) [X] 1,7,23,25,28,30,33-35 * column 10, line 1 - column 12, line 7; figure 2 * [A] 10,17; | [XA]EP0629974 (XEIKON NV [BE]) [X] 1,7-9,23,25-28,30-35,37,38 * column 2, line 17 - column 5, line 16; figure 3 * * column 14, line 3 - column 18, line 38 * [A] 10,17 |