EP0790122 - Presse à vis et procédé de pressage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.03.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hamilton, Robin Ashton Close Farm, Snelston Ashbourne Derbyshire DE6 2DL / GB | [N/P] |
Précédent [1997/34] | Pour tous les Etats désignés Hamilton, Robin Ashton Close Farm, Snelston Ashbourne, Derbyshire DE6 2DL / GB | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1997/34] | Mandataire(s) | Swindell & Pearson Limited 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [N/P] |
Précédent [1997/34] | Swindell & Pearson 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97200977.3 | 23.09.1993 | [1997/34] | Numéro de priorité, date | GB19920020382 | 26.09.1992 Format original publié: GB 9220382 | GB19930006462 | 29.03.1993 Format original publié: GB 9306462 | [1997/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0790122 | Date: | 20.08.1997 | Langue: | EN | [1997/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0790122 | Date: | 07.01.1998 | [1998/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0790122 | Date: | 15.05.2002 | Langue: | EN | [2002/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.1997 | Classification | IPC: | B30B9/18, B30B9/14 | [1997/36] | CPC: |
B30B9/3082 (EP,US);
B30B11/225 (EP,US);
B30B11/246 (EP,US);
B30B11/248 (EP,US);
B30B9/121 (EP,US);
B30B9/18 (EP,US);
B30B9/3007 (EP,US);
B30B9/3025 (EP,US);
B30B9/3089 (EP,US);
E01H1/0863 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1997/34] | B30B9/18 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, IT, NL, SE [2002/15] |
Précédent [1997/34] | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE | Titre | Allemand: | Schneckenpresse und Verfahren zum Verdichten | [1997/34] | Anglais: | Screwpress and method for compaction | [1997/34] | Français: | Presse à vis et procédé de pressage | [1997/34] | Procédure d'examen | 06.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/36] | 26.11.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.11.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.02.2002 | Taxe de délivrance payée | 16.02.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP93920992.0 / EP0662043 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP01204251.1 / EP1193045 | Opposition(s) | 18.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 15.05.2002 | NL | 15.05.2002 | SE | 15.08.2002 | [2008/07] |
Précédent [2003/09] | NL | 15.05.2002 | |
SE | 15.08.2002 | ||
Précédent [2002/46] | SE | 15.08.2002 | Citations: | Recherche | [X]WO8705619 (GNII KVARTSEVOGO STEKLA [SE]) [X] 1-8 * page 4, line 18 - page 6, line 5 * * page 7, line 36 - page 8, line 9; figures 1,4 *; | [X]US5009795 (EICHLER DIETRICH [DE]) [X] 1-8 * column 2, line 19 - line 32 * * column 3, line 5 - line 10 * * column 4, line 58 - column 5, line 9; figure 1 *; | [X]US4520724 (COSTARELLI EDOARDO [IT]) [X] 1-8 * column 1, line 41 - column 2, line 59 * * column 5, line 9 - line 28; figure 3 *; | [X]EP0019538 (ALSTHOM ATLANTIQUE [FR]) [X] 1-6,8 * page 1, line 25 - page 2, line 15 * * page 3, line 4 - line 32; figures 1,2,4 *; | [X]US3065689 (JEAN GUEYTRON MAURICE) [X] 1-3,5,6 * column W *; | [A]EP0239858 (TETRA PAK AB [SE]) [A] 1-8 |