EP0808978 - Fermeture pour porte de véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.02.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2002 | Demande réputée retirée | publié le 27.03.2002 [2002/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2000/48] |
Précédent [1997/48] | Pour tous les Etats désignés GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Paulik, Jiri 1878 Graefield Birmingham, Michigan 48009 / US | 02 /
Carter, Eluid David 1025 Field Detroit, Michigan 48214 / US | 03 /
Paulik, Rita Margarete 1878 Graefield Birmingham, Michigan 48009 / US | 04 /
Johnson, Joseph Michael 13337 Victoria Huntington Woods, Michigan 48070 / US | 05 /
Ciavaglia, Michael Antonio 1121 North York Dearborn, Michigan 48128 / US | [1997/48] | Mandataire(s) | Denton, Michael John, et al Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1997/48] | Denton, Michael John, et al Delphi Automotive Systems Centre Technique Paris 117 avenue des Nations B.P. 60059 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97201171.2 | 21.04.1997 | [1997/48] | Numéro de priorité, date | US19960652017 | 21.05.1996 Format original publié: US 652017 | [1997/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0808978 | Date: | 26.11.1997 | Langue: | EN | [1997/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0808978 | Date: | 16.12.1998 | [1998/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.1998 | Classification | IPC: | E05B65/32, E05B17/00 | [1998/50] | CPC: |
E05B77/38 (EP,US);
E05B77/40 (EP,US);
E05C3/26 (KR);
E05B15/0046 (EP,US);
E05B2015/165 (EP,US);
E05B85/243 (EP,US);
|
Précédent IPC [1997/48] | E05B65/32 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/48] | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeugtürverschluss | [1997/48] | Anglais: | Vehicle closure latch | [1997/48] | Français: | Fermeture pour porte de véhicule automobile | [1997/48] | Procédure dexamen | 16.06.1999 | Requête en examen déposée [1999/33] | 04.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.09.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/13] | 23.10.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]US5348357 (KONCHAN JEFFREY L [US], et al) [YD] 1-5 * figure 7; claims 1,2 *; | [Y]DE2006180 (W MOERES) [Y] 1-5 * the whole document *; | [A]JPH04161579 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920922), vol. 16, no. 456, & JP04161579 A 19920604 (MITSUI MINING) [A] 1 * abstract * |