EP0829383 - Actionneur verrouillable pour barre stabilisatrice [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.04.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.04.2002 | Demande réputée retirée | publié le 22.05.2002 [2002/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2000/48] |
Précédent [1998/12] | Pour tous les Etats désignés GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Jensen, Eric Lee 165 Manor Lane Dayton, Ohio 45429 / US | 02 /
Fehring, John David 161 Edwards Road Waynesville, Ohio 45068 / US | 03 /
Kruckemeyer, William Charles 2935 Tara Trail Beavercreek, Ohio 45434 / US | [1998/12] | Mandataire(s) | Denton, Michael John, et al Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1998/12] | Denton, Michael John, et al Delphi Automotive Systems Centre Technique Paris 117 avenue des Nations B.P. 60059 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97202553.0 | 20.08.1997 | [1998/12] | Numéro de priorité, date | US19960724289 | 16.09.1996 Format original publié: US 724289 | [1998/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0829383 | Date: | 18.03.1998 | Langue: | EN | [1998/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0829383 | Date: | 14.04.1999 | [1999/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.1999 | Classification | IPC: | B60G21/055 | [1998/12] | CPC: |
F16F9/46 (EP,US);
B60G21/0556 (EP,US);
B60G2202/135 (EP,US);
B60G2202/413 (EP,US);
B60G2202/42 (EP,US);
B60G2206/40 (EP,US);
B60G2400/104 (EP,US);
B60G2400/204 (EP,US);
B60G2500/20 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1999/52] |
Précédent [1998/12] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Sperrbares Stellglied für einen Stabilisator | [1998/12] | Anglais: | Latchable stabiliser bar actuator | [1998/12] | Français: | Actionneur verrouillable pour barre stabilisatrice | [1998/12] | Procédure dexamen | 14.10.1999 | Requête en examen déposée [1999/49] | 29.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/21] | 19.12.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR1095506 (ALLINQUANT) [A] 1-3 * figure - *; | [A]DE2849015 (DAIMLER BENZ AG) [A] 1 * figure - *; | [A]EP0218120 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1 * figure 20 *; | [YA]EP0285909 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1 * abstract * [A] 2,3; | [A]US4828283 (ISHII KATSUMI [JP], et al) [A] 1 * figures 6,7,9 *; | [A]DE4008324 (BOGE) [A] 1,2* figure 1 *; | [A]FR2697474 (RENAULT [FR]) [A] 1 * figures 1,2 *; | [Y]US5505480 (PASCARELLA ROBERT J [US]) [Y] 1 * column A; figure - * |