EP0926584 - Système de contrôle de l'utilisation d'un logiciel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.07.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2009 | Changement - mandataire | publié le 30.09.2009 [2009/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Irdeto B.V. Jupiterstraat 42 2132 HD Hoofddorp / NL | [N/P] |
Précédent [1999/26] | Pour tous les Etats désignés IRDETO B.V. Jupiterstraat 42 2132 HD Hoofddorp / NL | Inventeur(s) | 01 /
Becker, Johannes, Antonius, Hendricus, Maria Montebello Apartment Homes, 13024 NE 121st Lane Apartment No H304, Kirkland WA 98034 / US | [1999/26] | Mandataire(s) | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | [2009/40] |
Précédent [1999/26] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman, Overschiestraat 184 N 1062 XK Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 97203666.9 | 24.11.1997 | [1999/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0926584 | Date: | 30.06.1999 | Langue: | EN | [1999/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.1998 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [1999/26] | CPC: |
G06F21/101 (EP);
G06F2221/2135 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2000/10] |
Précédent [1999/26] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | System zur Steuerung der Anwendung von Software | [1999/26] | Anglais: | System for controlling the use of a software item | [1999/26] | Français: | Système de contrôle de l'utilisation d'un logiciel | [1999/26] | Procédure dexamen | 01.07.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/36] | 17.04.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.02.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | DE   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | FR   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | GB   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | IT   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | PT   M01   Pas encore payé | 08.02.2000 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 08.02.2000 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1999 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2154344 (NAT RES DEV) [A] 3,6 * the whole document *; | [A]WO9013865 (SOFTEL INC [US]); | [YA]WO9301550 (INFOLOGIC SOFTWARE INC [US]) [Y] 4 * abstract * * page 1, paragraph 2 * * page 2, paragraph 3 * * page 7, paragraph L - page 8, paragraph 2 * * claims 4,16-19,23,24,26,29 * [A] 5; | [Y]US5291598 (GRUNDY GREGORY [AU]) [Y] 2,3 * column W *; | [XY]EP0778512 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [X] 1 * the whole document * [Y] 2-4; | [A]EP0803789 (EUROP COMPUTER IND RES [DE]) |