EP0788076 - Machine d'affranchissement et procédé pour réaliser les indices posteaux sur du courrier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.09.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.09.2010 | Rejet de la demande | publié le 13.10.2010 [2010/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEOPOST LIMITED South Street Romford Essex RM1 2AR / GB | [N/P] |
Précédent [1997/32] | Pour tous les Etats désignés NEOPOST LIMITED South Street Romford, Essex RM1 2AR / GB | Inventeur(s) | 01 /
Herbert, Raymond John Stirling Avenue Leigh-on-Sea, Essex SS9 3PP / GB | [1997/32] | Mandataire(s) | David, Alain, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2009/24] | David, Alain, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | ||
Précédent [2001/26] | Boden, Keith McMurray, et al Fry Heath & Spence The Old College 53 High Street Horley Surrey RH6 7BN / GB | ||
Précédent [2001/23] | Hutchins, Michael Richard, et al HUGHES CLARK & CO, 114/118 Southampton Row London WC1B 5AA / GB | ||
Précédent [1997/32] | Loughrey, Richard Vivian Patrick, et al HUGHES CLARK & CO 114-118 Southampton Row London WC1B 5AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97300580.4 | 29.01.1997 | [1997/32] | Numéro de priorité, date | GB19960001897 | 31.01.1996 Format original publié: GB 9601897 | [1997/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0788076 | Date: | 06.08.1997 | Langue: | EN | [1997/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0788076 | Date: | 03.05.2000 | [2000/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2000 | Classification | IPC: | G07B17/00 | [1997/32] | CPC: |
G07B17/00508 (EP,US);
G07B2017/00637 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI [1997/32] | Titre | Allemand: | Frankiermaschine und Verfahren zum Erzeugen von Frankierzeichen auf Postsendungen | [1997/32] | Anglais: | Postage meter and method of forming franking indicia on mail | [1997/32] | Français: | Machine d'affranchissement et procédé pour réaliser les indices posteaux sur du courrier | [1997/32] | Procédure d'examen | 01.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/01] | 09.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.07.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.09.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.05.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.06.2010 | 25.05.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2010/41] | 04.06.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/41] | 09.06.2010 | Date des procédures orales (annulées) | Requête en poursuite de la procédure de: | 04.09.2007 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 04.09.2007 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.09.2007 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2010 | 14   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0480749 (ALCATEL BUSINESS SYSTEMS [GB]) [Y] 1-8 * abstract * * column 2, line 23 - column 3, line 2 * * column 7, line 9 - line 26 * * column 10, line 52 - column 11, line 30 * * figures 1,3,9 *; | [Y]GB2161752 (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG) [Y] 1-8 * abstract * * page 1, line 79 - line 127 * * figure 1 *; | [A]JPS5775897 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820824), vol. 006, no. 161, Database accession no. (M - 151), & JP57075897 A 19820512 (HOSOKAWA KATSUPANSHIYO:KK) [A] 1-4,6-8 * abstract * * figure 1 * |