EP0794353 - Dispositif de verrouillage de cordon [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.04.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.06.2001 [2001/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIFCO INC. 184, Maioka-cho Totsuka-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1997/37] | Pour tous les Etats désignés NIFCO INC. 184, Maioka-cho Totsuka-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ikeda, Yasuhiko 1-2-18-408 Sone Nishimachi Toyonaka-shi, Osaka / JP | [1997/37] | Mandataire(s) | Gordon, Michael Vincent GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [1997/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97301042.4 | 18.02.1997 | [1997/37] | Numéro de priorité, date | JP19960078145 | 07.03.1996 Format original publié: JP 7814596 | [1997/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0794353 | Date: | 10.09.1997 | Langue: | EN | [1997/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0794353 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | EN | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.1997 | Classification | IPC: | F16G11/10 | [1997/37] | CPC: |
F16G11/101 (EP,US);
Y10T24/3969 (EP,US);
Y10T24/3973 (EP,US);
Y10T24/3984 (EP,US)
| Etats contractants désignés | ES, GB, IT [1997/37] | Titre | Allemand: | Seilklemme | [1997/37] | Anglais: | Cord fastener | [1997/37] | Français: | Dispositif de verrouillage de cordon | [1997/37] | Procédure d'examen | 27.02.1998 | Requête en examen déposée [1998/18] | 03.05.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.11.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.2000 | Taxe de délivrance payée | 08.02.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2000 | 04   M06   Taxe payée le   14.04.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5361461 (ANSCHER JOSEPH [US]) [A] 1,2,5 * column 3, line 4 - column 4, line 53; figures 2-7 *; | [A]US5197166 (MEIER TERRENCE P [US], et al) [A] 1,2 * column 4, line 22 - column 6, line 41; figures 1-3,14,15 *; | [A]US5345657 (SHIMIZU HIDEKI [JP]) [A] 1,2 * column 2, line 43 - column 3, line 32; figures 1-3 *; | [A]US4288891 (BODEN OGDEN W) |