EP0798314 - Dégazage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.10.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.11.2002 [2002/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. Route de la Glane 107, P.O. Box 76 1752 Villars-sur-Glane 1 / CH | [N/P] |
Précédent [1997/40] | Pour tous les Etats désignés Nova Chemicals (International) S.A. Route de la Glane 107, P.O. Box 76 1752 Villars-sur-Glane 1 / CH | Inventeur(s) | 01 /
Krupinski, Steven 68 North Main Street West Boylston, MA 01583 / US | 02 /
McQueen, James T. 130 Bryant Road Jaffrey, New Hampshire 03452 / US | [1997/40] | Mandataire(s) | Harrison, David Christopher, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [1997/40] | Harrison, David Christopher, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97301061.4 | 19.02.1997 | [1997/40] | Numéro de priorité, date | US19960623228 | 28.03.1996 Format original publié: US 623228 | [1997/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0798314 | Date: | 01.10.1997 | Langue: | EN | [1997/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0798314 | Date: | 28.11.2001 | Langue: | EN | [2001/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.07.1997 | Classification | IPC: | C08F6/28 | [1997/40] | CPC: |
C08F6/28 (EP,US);
C08F6/001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1997/40] | Titre | Allemand: | Entgasung | [1997/40] | Anglais: | Devolatilization | [1997/40] | Français: | Dégazage | [1997/40] | Procédure d'examen | 28.10.1997 | Requête en examen déposée [1997/52] | 28.05.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0233661 (STAMICARBON [NL]) [A] * abstract *; | [X]EP0371230 (WERNER & PFLEIDERER [DE]) [X] 1-15 * abstract *; | [Y]DE4109527 (TOYO ENGINEERING CORP [JP]) [Y] 1-15 * abstract * * page 2, line 47 - page 3, line 39 *; | [DX]US5102591 (HASSON ALEXANDROS [US], et al) [DX] 1-15 * abstract * * column 2, line 53 - line 68 * * column 6, line 41 - line 49 *; | [Y]US5350813 (SKILBECK JOHN P [US]) [Y] 1-15 * abstract * * column 3, line 40 - column 5, line 45 *; | [A]US5442041 (MALLIKARJUN RAMESH [US], et al) [A] * abstract * |