EP0817069 - Procédé et dispositif pour transformateur de cohérence avec mémoire limitée permettant la connexion des domaines de cohérence de système d'ordinateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.03.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2003/17] | Pour tous les Etats désignés Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | ||
Précédent [1998/02] | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 2550 Garcia Avenue Mountain View, California 94043-1100 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hagersten, Erik E 3451 Cork Oak Way Palo Alto CA 94043 / US | 02 /
Hill, Mark Donald 2124 Chamberlain Avenue Madison WI 53705 / US | 03 /
Wood, David A 2115 Bascon Street Madison WI 53705 / US | [2003/33] |
Précédent [1998/02] | 01 /
Hagerstein, Erik E 3451 Cork Oak Way Palo Alto CA 94043 / US | ||
02 /
Hill, Mark Donald 2124 Chamberlain Avenue Madison WI 53705 / US | |||
03 /
Wood, David A 2115 Bascon Street Madison WI 53705 / US | Mandataire(s) | Turner, James Arthur, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1998/02] | Turner, James Arthur, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97304526.3 | 25.06.1997 | [1998/02] | Numéro de priorité, date | US19960677014 | 01.07.1996 Format original publié: US 677014 | [1998/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0817069 | Date: | 07.01.1998 | Langue: | EN | [1998/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0817069 | Date: | 02.05.2003 | Langue: | EN | [2003/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.1997 | Classification | IPC: | G06F12/08 | [1998/02] | CPC: |
G06F12/0813 (EP,US);
G06F12/082 (EP,US);
G06F12/0826 (EP,US);
G06F12/0831 (EP,US);
G06F2212/622 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1998/38] |
Précédent [1998/02] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung für einen Kohärenzumwandler mit begrenztem Speicher zur Verbindung von Rechnersystem-Kohärenzdomänen | [1998/02] | Anglais: | Methods and apparatus for a coherence transformer with limited memory for connecting computer system coherence domains | [1998/02] | Français: | Procédé et dispositif pour transformateur de cohérence avec mémoire limitée permettant la connexion des domaines de cohérence de système d'ordinateur | [1998/02] | Procédure d'examen | 20.05.1998 | Requête en examen déposée [1998/30] | 27.11.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.05.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 02.05.2003 | NL | 02.05.2003 | SE | 02.08.2003 | [2008/07] |
Précédent [2004/02] | NL | 02.05.2003 | |
SE | 02.08.2003 | ||
Précédent [2003/50] | SE | 02.08.2003 | Citations: | Recherche | [A]US5522058 (IWASA SHIGEAKI [JP], et al) [A] 1-20 * column 33, line 31 - column 35, line 20; figures 3-5 * | [A] - LOVETT T ET AL, "STING: A CC-NUMA COMPUTER SYSTEM FOR THE COMMERCIAL MARKETPLACE", COMPUTER ARCHITECTURE NEWS, (199605), vol. 24, no. 2, pages 308 - 317, XP000592195 [A] 1-20 * page 309, paragraph 2.2 - page 311, column R, line 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/232974.233006 | [A] - LENOSKI D ET AL, "THE STANFORD DASH MULTIPROCESSOR", COMPUTER, (199203), vol. 25, no. 3, pages 63 - 79, XP000288291 [A] 1-20 * page 67, column M, line 1 - page 69, column M, line 45 * * page 72, column R, line 9 - page 74, column R, line 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/2.121510 | [A] - O'KRAFKA B W ET AL, "AN EMPIRICAL EVALUATION OF TWO MEMORY-EFFICIENT DIRECTORY METHODS", PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER ARCHITECTURE, SEATTLE, MAY 28 - 31, 1990, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, no. SYMP. 17, pages 138 - 147, XP000144792 [A] 1-20 * page 140, paragraph 3.4 - page 141, column L, line 21 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCA.1990.134519 |