EP0823786 - Circuit d'attaque et de réception pseudo-différentiel pour dispositifs programmables par l'utilisateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.09.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.09.1999 | Retrait de la demande | publié le 20.10.1999 [1999/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Précédent [1998/07] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
Perner, Frederick A. 3234 Ramona Street Palo Alto, California 94306 / US | [1998/07] | Mandataire(s) | Jehan, Robert, et al Williams Powell 44 Prospect Place Bromley, Kent BR2 9HN / GB | [N/P] |
Précédent [1998/07] | Jehan, Robert, et al Williams, Powell & Associates, 34 Tavistock Street London WC2E 7PB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97305909.0 | 04.08.1997 | [1998/07] | Numéro de priorité, date | US19960694891 | 08.08.1996 Format original publié: US 694891 | [1998/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0823786 | Date: | 11.02.1998 | Langue: | EN | [1998/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0823786 | Date: | 25.11.1998 | [1998/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.1998 | Classification | IPC: | H03K19/0175 | [1998/07] | CPC: |
H03K19/018528 (EP,US);
H03K19/01855 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1999/31] |
Précédent [1998/07] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Pseudo-differentieller Bustreiber/-empfänger für feldprogrammierbare Schaltungen | [1998/07] | Anglais: | Pseudo differential bus driver/receiver for field programmable devices | [1998/07] | Français: | Circuit d'attaque et de réception pseudo-différentiel pour dispositifs programmables par l'utilisateur | [1998/07] | Procédure d'examen | 25.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/29] | 30.08.1999 | Demande retirée par le demandeur [1999/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0410908 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [FR]) [A] 1,8; | [A]US5283482 (CHEN DAO-LONG [US])[A] 1,8; | [A]US5469382 (YERO EMILIO [FR]) [A] 1,8 |