EP0824074 - Mécanisme d'ajustement de la position d'une tête d'enregistrement dans un appareil d'enregistrement par jet d'encre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.04.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.05.2004 [2004/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Précédent [2003/22] | Pour tous les Etats désignés SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0811 / JP | ||
Précédent [1998/08] | Pour tous les Etats désignés SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishishinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 160 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Igarashi, Hitoshi c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken / JP | 02 /
Yoshida, Masanori c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken / JP | [1998/08] | Mandataire(s) | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [1998/08] | Sturt, Clifford Mark, et al J. MILLER & CO. 34 Bedford Row, Holborn London WC1R 4JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97306149.2 | 13.08.1997 | [1998/08] | Numéro de priorité, date | JP19960233589 | 14.08.1996 Format original publié: JP 23358996 | JP19970208695 | 17.07.1997 Format original publié: JP 20869597 | [1998/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0824074 | Date: | 18.02.1998 | Langue: | EN | [1998/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0824074 | Date: | 07.07.1999 | [1999/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0824074 | Date: | 28.05.2003 | Langue: | EN | [2003/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.1999 | Classification | IPC: | B41J25/34, B41J25/304, B41J25/308 | [1999/26] | CPC: |
B41J2/1752 (EP,US);
B41J25/003 (EP,US);
B41J25/304 (EP,US);
B41J25/34 (EP,US);
B41J2202/14 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/08] | B41J25/34 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/11] |
Précédent [1998/08] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Mechanismus zum Einstellen der Position eines Aufzeichnungskopfes in einem Tintenstrahlaufzeichnungsgerät | [1998/08] | Anglais: | Recording head position adjusting mechanism in ink jet recording apparatus | [1998/08] | Français: | Mécanisme d'ajustement de la position d'une tête d'enregistrement dans un appareil d'enregistrement par jet d'encre | [1998/08] | Procédure d'examen | 22.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/09] | 20.03.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.10.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.03.2003 | Taxe de délivrance payée | 17.03.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP02079194.3 / EP1281534 | Opposition(s) | 02.03.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH02155781 ; | [A]JPH03162982 ; | [PA]JPH08108593 ; | [Y]US4776715 (TAKADA HIROMI [JP], et al) [Y] 1-4,7,9,11-14 * column 2, line 26 - column 5, line 3; figures 3-6 *; | [A]DE3737499 (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG [DE]) [A] 5,10,15* figure 1; claim 1 *; | [A]US5000590 (EINEM ROBERT E [US]) [A] 5,10,15 * figure 1; claim 1 *; | [XY]EP0540987 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [X] 7-9 * column 6, line 38 - line 46; figures 10,12 * [Y] 1-4,7,9,11-14; | [A]EP0678393 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1,7,11 * column 8, line 37 - line 58; figures 1,3; claim 1 *; | [A]DE19511416 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1,2,7,11,12 * column 4, line 49 - column 5, line 12 * * column 5, line 49 - column 6, line 40; figures 1,4A-4C *; | [D]JPH07314851 (SEIKO EPSON CORP) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900904), vol. 14, no. 407, Database accession no. (M - 1019), & JP02155781 A 19900614 (TOKYO ELECTRIC CO LTD) [X] 1,3 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19911011), vol. 15, no. 400, Database accession no. (M - 1167), & JP03162982 A 19910712 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO) [A] 1,11 * abstract * | [PA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960830), vol. 96, no. 8, & JP08108593 A 00000000 (FUJI XEROX CO LTD) [PA] 7 * abstract * |