EP0831584 - Système amplificateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.05.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.07.2003 [2003/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [1998/13] | Pour tous les Etats désignés NOKIA MOBILE PHONES LTD. Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
Samuels, John 91 Bishops Wood Goldsworth Park, Woking, GU21 3QD / GB | [1998/13] | Mandataire(s) | Haws, Helen Louise Nokia IPR Department Nokia (UK) Limited Summit Avenue Southwood Farnborough Hampshire GU14 0NZ / GB | [N/P] |
Précédent [1998/13] | Haws, Helen Louise Nokia Mobile Phones, St. George's Court, St. George's Road Camberley, Surrey GU15 3QZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97306617.8 | 29.08.1997 | [1998/13] | Numéro de priorité, date | GB19960019705 | 20.09.1996 Format original publié: GB 9619705 | [1998/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0831584 | Date: | 25.03.1998 | Langue: | EN | [1998/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0831584 | Date: | 24.07.2002 | Langue: | EN | [2002/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.1997 | Classification | IPC: | H03F1/32, H03F3/191, H03G3/30 | [1998/13] | CPC: |
H03G3/3036 (EP,KR,US);
H03F1/3241 (EP,KR,US);
H03F3/191 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1998/50] |
Précédent [1998/13] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verstärkersystem | [1998/13] | Anglais: | Amplifier system | [1998/13] | Français: | Système amplificateur | [1998/13] | Procédure d'examen | 25.09.1998 | Requête en examen déposée [1998/48] | 02.08.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 15.05.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.04.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/29] | Requête en poursuite de la procédure de: | 15.05.2001 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.05.2001 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 01.06.2001 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US3671886 (FUDEMOTO ISAO, et al) [X] 1 * column 2, line 45 - column 3, line 47; figure 3 * [A] 3,4,8-13; | [A]US4409557 (SECHI FRANCO N [US]) [A] 2,5 * column 2, line 17 - column 3, line 3; figure 1 *; | [A]DE1908924 (PHILIPS NV) [A] 1-5 * page 16, line 15 - page 20, line 12; figures 1,3 * | [A] - BUOLI C ET AL, "ADAPTIVE COMPENSATION FOR MICROWAVE LINEARIZER", PROCEEDINGS OF THE 23RD. EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE, MADRID, SEPT. 6 - 9, 1993, EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE MANAGEMENT COMMITTEE, (19930906), pages 439 - 442, XP000629958 [A] 1,3,4,8,9 * page 440; figure 4 * |