EP0791741 - Procédé de réalisation d'une protection thermique interne pour propulseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.10.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.11.2003 [2003/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "SNECMA" 2, boulevard du Général Martial Valin F-75724 Paris Cédex 15 / FR | [N/P] |
Précédent [2002/49] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, "S.N.E.C.M.A." 2, boulevard du Général Martial Valin F-75724 Paris Cédex 15 / FR | ||
Précédent [1997/36] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION 24, rue Salomon de Rothschild 92150 Suresnes / FR | ||
Précédent [1997/35] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION (S.E.P.) S.A. 24, rue Salomon de Rothschild 92150 Suresnes / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bourdoncle, Jacques 14, Clos des Tourterelles 33160 ST Aubin De Medoc / FR | 02 /
Le Magourou, Loic 6, rue Etienne Falconet 33160 ST Medard en Jalles / FR | [1997/35] | Mandataire(s) | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1997/35] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97400337.8 | 14.02.1997 | [1997/35] | Numéro de priorité, date | FR19960002051 | 20.02.1996 Format original publié: FR 9602051 | [1997/35] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0791741 | Date: | 27.08.1997 | Langue: | FR | [1997/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0791741 | Date: | 04.12.2002 | Langue: | FR | [2002/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.1997 | Classification | IPC: | F02K9/34 | [1997/35] | CPC: |
F02K9/346 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/35] | Titre | Allemand: | Wärmeisolatorschicht für Feststoffraketenmotor | [1997/35] | Anglais: | Thermal insulation for solid rocket motor | [1997/35] | Français: | Procédé de réalisation d'une protection thermique interne pour propulseur | [1997/35] | Procédure d'examen | 21.01.1998 | Requête en examen déposée [1998/12] | 11.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]FR2144071 (EUROP PROPULSION) [Y] 1-4 * the whole document * * page 2, line 23 - line 25 *; | [Y]JPS6260617 ; | [Y]US4108940 (RATTE JACQUES, et al) [Y] 1,3,4 * column 1, line 11 - line 18 * * column 3, line 56 - column 5, line 7 *; | [A]EP0659860 (POUDRES & EXPLOSIFS STE NALE [FR]) [A] 3,4 * page 1, line 1 - line 9 *; | [A]GB2178745 (BAYERN CHEMIE GMBH FLUGCHEMIE) [A] 1 * page 2, line 12 - line 16 *; | [A]US4501771 (LONG DELMAR D [US]) [A] 1 * column 9, line 8 - line 20 * * column 8, line 24 - line 30 * * column 7, line 21 - line 24 *; | [A]JPS555944 ; | [A]US4942214 (SAKHPARA DILIP J [US]) [A] 1 * column 4, line 14 - line 15 * * column 1, line 53 - line 60 * * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870814), vol. 011, no. 250, Database accession no. (M - 616), & JP62060617 A 19870317 (SHIN ETSU POLYMER CO LTD) [Y] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19800315), vol. 004, no. 030, Database accession no. (C - 002), & JP55005944 A 19800117 (DENKI KAGAKU KOGYO KK) [A] 1 * abstract * |