26.04.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2013 [2013/22] |
13.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.09.2004 [2004/40] |
06.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.09.2004 [2004/39] |
31.10.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.12.2003 [2003/51] |
26.09.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.11.2003 [2003/46] |
08.08.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.09.2003 [2003/39] |
06.06.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.07.2003 [2003/30] |
04.04.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.05.2003 [2003/21] |
21.03.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.05.2003 [2003/19] |
07.03.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.04.2003 [2003/17] |
15.02.2003 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 02.04.2003 [2003/14] |
17.01.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.03.2003 [2003/10] |
11.01.2003 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.02.2003 [2003/09] |
30.08.2002 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.10.2002 [2002/42] |
22.02.2002 |
Délivrance (prévue) |
publié le 10.04.2002 [2002/15] |
22.02.2002 |
Changement - titre allemand |
publié le 10.04.2002 [2002/15] |
01.02.2002 |
Changement - titre allemand |
publié le 20.03.2002 [2002/12] |
01.02.2002 |
Changement - titre allemand |
publié le 20.03.2002 [2002/12] |
31.01.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
31.01.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
31.10.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
30.10.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
17.08.2001 |
Notification sur l'intention de délivrer le brevet |
|
20.07.2001 |
Taxe annuelle |
|
02.03.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
11.01.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
08.09.2000 |
Premier rapport d'examen |
|
01.09.2000 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
21.07.2000 |
Taxe annuelle |
|
22.07.1999 |
Taxe annuelle |
|
07.08.1998 |
Liste definitive des désignations |
publié le 23.09.1998 [1998/39] |
24.07.1998 |
Requête en examen présentée |
publié le 09.09.1998 [1998/37] |
28.11.1997 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 14.01.1998 [1998/03] |