EP0818200 - Utilisation d'un polyholoside dans une composition destinée à favoriser la desquamation de la peau, et composition le comprenant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.05.2013 [2013/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1998/03] | Pour tous les Etats désignés L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Pineau, Nathalie 19, Rue du Bas des Sables 86000 Poitiers / FR | 02 /
Breton, Lionel 111, Rue Satory 78000 Versailles / FR | [1998/03] | Mandataire(s) | Tezier Herman, Béatrice L'Oréal D.I.P.I. 6 rue Bertrand Sincholle 92585 Clichy Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1998/03] | Tezier Herman, Béatrice L'OREAL, Département Propriété Industrielle, 90, rue du Gal Roguet 92583 Clichy Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97401606.5 | 04.07.1997 | [1998/03] | Numéro de priorité, date | FR19960008616 | 10.07.1996 Format original publié: FR 9608616 | [1998/03] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0818200 | Date: | 14.01.1998 | Langue: | FR | [1998/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0818200 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | FR | [2002/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.1997 | Classification | IPC: | A61K31/715 | [1998/03] | CPC: |
A61K8/60 (EP,US);
A61K8/73 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61Q19/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/03] | Titre | Allemand: | Verwendung eines Polysaccharids in einer Zusammensetzung zur Förderung der Abschuppung der Haut und Zusammensetzung, die ein Polysaccharid enthält. | [2002/15] | Anglais: | Use of polysaccharide to stimulate desquamation of the skin and compositions containing it | [1998/03] | Français: | Utilisation d'un polyholoside dans une composition destinée à favoriser la desquamation de la peau, et composition le comprenant | [1998/03] |
Précédent [1998/03] | Zusammensetzungen mit einem Polysaccharid und ihre Verwendung zur Förderung des Abschuppen der Haut | Procédure d'examen | 14.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/37] | 05.09.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.02.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 17.10.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 17.10.2001 | Taxe de délivrance payée | 17.10.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.02.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 13.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.04.2002 | FI | 10.04.2002 | GR | 10.04.2002 | IE | 10.04.2002 | NL | 10.04.2002 | LU | 04.07.2002 | DK | 10.07.2002 | PT | 10.07.2002 | SE | 10.07.2002 | BE | 31.07.2002 | CH | 31.07.2002 | LI | 31.07.2002 | [2013/22] |
Précédent [2004/40] | AT | 10.04.2002 | |
FI | 10.04.2002 | ||
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
LU | 04.07.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2004/39] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
LU | 04.07.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2003/51] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
BE | 31.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2003/46] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
DK | 10.07.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2003/39] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
CH | 31.07.2002 | ||
LI | 31.07.2002 | ||
Précédent [2003/30] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
DE | 11.07.2002 | ||
Précédent [2003/21] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
PT | 10.07.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/19] | AT | 10.04.2002 | |
GR | 10.04.2002 | ||
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/17] | AT | 10.04.2002 | |
IE | 10.04.2002 | ||
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/10] | AT | 10.04.2002 | |
NL | 10.04.2002 | ||
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2003/09] | NL | 10.04.2002 | |
SE | 10.07.2002 | ||
Précédent [2002/42] | SE | 10.07.2002 | Citations: | Recherche | [A]DE4221753 (PLANTAMED ARZNEIMITTEL GMBH [DE]); | [A] - H. WAGNER ET AL., "Immunstimulierend wirkende Polysaccharide (Heteroglykane) aus höheren Pflanzen.", DRUG RESEARCH, (1985), vol. 35, no. 7, pages 1069 - 1075, XP000646167 |