EP0823511 - Barrière de sécurité pour voie de circulation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.04.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.2004 | Demande réputée retirée | publié le 19.05.2004 [2004/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Société de Diffusion Lorraine- SODILOR Rue du Champs de Mars 57200 Sarreguemines / FR | [1998/07] | Inventeur(s) | 01 /
Halb, Jacques 8 rue des Myosotis 57200 Sarreguemines / FR | 02 /
Hener, Jean-Claude 3 rue des Saules 67260 Keskastel / FR | 03 /
Roustit, Patrick 2 Grand Rue Diedeng 57905 Sarreinsming / FR | 04 /
Chuiton, Jean-Marc La Basse Beloriére 44850 Le Cellier / FR | [1998/10] |
Précédent [1998/07] | 01 /
Halb, Jacques 8 rue des Myosotis 57200 Sarreguemines / FR | ||
02 /
Hener, Jean-Claude 38 rue de la Libération 67260 Keskastel / FR | |||
03 /
Roustit, Patrick 2 Grand Rue Diedeng 57905 Sarreinsming / FR | |||
04 /
Chuiton, Jean-Marc La Basse Beloriére 44850 Le Cellier / FR | Mandataire(s) | Leszczynski, André Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1998/07] | Leszczynski, André NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 97401871.5 | 04.08.1997 | [1998/07] | Numéro de priorité, date | FR19960009873 | 05.08.1996 Format original publié: FR 9609873 | [1998/07] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0823511 | Date: | 11.02.1998 | Langue: | FR | [1998/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.12.1997 | Classification | IPC: | E01F15/04 | [1998/07] | CPC: |
E01F15/0453 (EP);
E01F15/043 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/07] | Titre | Allemand: | Leitplanken für Strassenverkehr | [1998/07] | Anglais: | Guardrail for roads | [1998/07] | Français: | Barrière de sécurité pour voie de circulation | [1998/07] | Procédure dexamen | 29.07.1998 | Requête en examen déposée [1998/39] | 28.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.05.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.11.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/21] | 22.12.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]FR2208418 (FORNELLS) [X] 1-6,17,20,23 * page 5, line 20 - page 10, line 18; figure - * [A] 7,8,18; | [DXA]EP0094306 (SOCIB) [DX] 1-5,11-13,20 * page 3, line 14 - page 6, line 10; figure - * [A] 16,21; | [A]EP0442249 (SINTERPLAST) [A] 1,5,9,10 * column 3, line 26 - line 49; figures 1,3 *; | [A]FR2714405 (J. MAILLET) [A] 1,9,10 * the whole document *; | [A]BE723941 (R. LEEMANS) |