Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
02.04.2004 | Demande réputée retirée | publié le 19.05.2004 [2004/21] |
18.12.2003 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
31.07.2003 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
28.06.2003 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
09.05.2003 | Rapport d'examen ou réponse | |
18.04.2003 | Rapport d'examen ou réponse | |
11.12.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
18.09.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
12.09.2002 | Taxe annuelle | |
05.08.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
28.03.2002 | Premier rapport d'examen | |
26.03.2002 | Rapport d'examen ou réponse | |
14.08.2001 | Taxe annuelle | |
14.08.2000 | Taxe annuelle | |
04.08.1999 | Taxe annuelle | |
04.09.1998 | Liste definitive des désignations | publié le 21.10.1998 [1998/43] |
07.08.1998 | Requête en examen présentée | publié le 23.09.1998 [1998/39] |
16.01.1998 | Changement - inventeur | publié le 04.03.1998 [1998/10] |
24.12.1997 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 11.02.1998 [1998/07] |