Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | Procédure dexamen | 22.12.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2004/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 11.02.1998 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Date de lévénement: | 04.03.1998 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HALB, JACQUES | | Date de lévénement: | 04.03.1998 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HENER, JEAN-CLAUDE | | Date de lévénement: | 04.03.1998 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | ROUSTIT, PATRICK | | Date de lévénement: | 04.03.1998 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | CHUITON, JEAN-MARC | | Date de lévénement: | 23.09.1998 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19980729 | | Date de lévénement: | 21.10.1998 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Date de lévénement: | 21.10.1998 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Date de lévénement: | 15.05.2002 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20020328 | | Date de lévénement: | 19.05.2004 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20031114 | | Date de lévénement: | 28.06.2003 | | Description de lévénement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de lévénement: | 24.12.1997 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 02.04.2004 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |