EP0887933 - Circuit d'extinction pour un transistor LDMOS en présence d'un courant inverse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.04.2008 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.04.2008 | Retrait de la demande | publié le 28.05.2008 [2008/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza MI / IT | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza MI / IT | Inventeur(s) | 01 /
Tarantola, Mario Via Don Carlo Riva, 7 20010 Bareggio / IT | 02 /
Cantone, Giuseppe Via Filisto, 123 96100 Siracusa / IT | 03 /
Genova, Angelo Via Alpi, 169 93010 Delia / IT | 04 /
Gariboldi, Roberto Via F. Baracca, 6/3 20084 Lacchiarella / IT | [1999/01] | Mandataire(s) | Pellegri, Alberto, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Carducci, 8 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pellegri, Alberto, et al c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Puccini, 7 21100 Varese / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 97830298.2 | 24.06.1997 | [1999/01] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0887933 | Date: | 30.12.1998 | Langue: | EN | [1998/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.12.1997 | Classification | IPC: | H03K17/06 | [1999/01] | CPC: |
H03K17/063 (EP,US);
H03K2217/0018 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/36] |
Précédent [1999/01] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Schaltung zum Abschalten eines LDMOS-Transistors in Anwesenheit von einem Gegenstrom | [1999/01] | Anglais: | Turn off circuit for an LDMOS in presence of a reverse current | [1999/01] | Français: | Circuit d'extinction pour un transistor LDMOS en présence d'un courant inverse | [1999/01] | Procédure d'examen | 29.03.1999 | Requête en examen déposée [1999/21] | 13.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0294881 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) [A] 1 * column 4, line 54 - column 7, line 13; figure 1 *; | [A]EP0655837 (SILICONIX INC [US]) [A] 1 * column 12, line 12 - column 13, line 34; figure 16 *; | [A]EP0335217 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1 * column 11, line 24 - line 51; figure 5 *; | [DA]EP0743752 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [DA] 1 * the whole document *; | [DA]WO9427370 (PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [DA] 1 |