EP0886049 - Dispositif auxiliaire de filtration d'air pour l'appareil de refroidisssement d' un tracteur agricole [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.07.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.08.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.09.2009 [2009/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAME DEUTZ-FAHR S.P.A. Viale F. Cassani, 14 24047 Treviglio (Bergamo) / IT | [1998/52] | Inventeur(s) | 01 /
Hampel, Gerald Viale F. Cassani, 15 24047 Treviglio (Bergamo) / IT | [1998/52] | Mandataire(s) | Buzzi, Franco, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2009/38] | Buzzi, Franco, et al c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Via Maria Vittoria 18 10123 Torino / IT | ||
Précédent [1998/52] | Buzzi, Franco, et al c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Srl, Corso Fiume, 6 10133 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 97830597.7 | 14.11.1997 | [1998/52] | Numéro de priorité, date | IT1997TO00121U | 17.06.1997 Format original publié: IT TO970121 U | [1998/52] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0886049 | Date: | 23.12.1998 | Langue: | EN | [1998/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0886049 | Date: | 05.04.2000 | [2000/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2000 | Classification | IPC: | F01P11/12 | [1998/52] | CPC: |
F01P11/12 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/50] |
Précédent [1998/52] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zusatzvorrichtung zur Luftfilterung für das Kühlungsgerät einer Maschine eines Landwirtschaftstraktors | [1998/52] | Anglais: | Auxiliary air filtering device for the cooling apparatus of an agricultural tractor engine | [1998/52] | Français: | Dispositif auxiliaire de filtration d'air pour l'appareil de refroidisssement d' un tracteur agricole | [1998/52] | Procédure dexamen | 07.08.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 09.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/43] | 06.10.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 24.10.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.10.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 31.01.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.2001 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 09.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.04.2002 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2002/37] | 18.04.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2002/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 23.11.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | IT   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | PT   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2001 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5490574 (ISHIIZUMI SEIICHI [JP], et al) [X] 1-5 * column W *; | [X]JPH0616052 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940420), vol. 018, no. 220, Database accession no. (M - 1595), & JP06016052 A 19940125 (KUBOTA CORP) [X] 1 * abstract * |