blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0804982

EP0804982 - Procédé de préparation d'ébauches de mousse métallique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  03.10.2003
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip03.10.2003Aucune opposition formée dans le délaipublié le 19.11.2003  [2003/47]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Ustav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Racianska 75
83102 Bratislava / SK
[N/P]
Précédent [2003/14]Pour tous les Etats désignés
Ustav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Racianska 75
83102 Bratislava / SK
Précédent [2000/47]Pour tous les Etats désignés
Neuman AG
Spiesergasse 11
9004 St. Gallen / CH
Précédent [1997/45]Pour tous les Etats désignés
Leichtmetallguss-Kokillenbau-Werk Illichmann GmbH
Grossalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
Inventeur(s)01 / Simancik, Frantisek, Dr.-Ing.
Pecnianska 13
851 01 Bratislava / SL
02 / Schörghuber, Franz, Dipl.-Ing.
Grossalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
03 / Hartl, Erich Ing.
Grassalmstrasse 5
4813 Altmünster / AT
[1997/45]
Mandataire(s)Müllner, Erwin, et al
Patentanwälte Müllner, Katschinka, Müllner Weihburggasse 9 Postfach 159
1014 Wien / AT
[N/P]
Précédent [1997/45]Müllner, Erwin, Dr., et al
Patentanwälte Dr. Erwin Müllner Dipl.-Ing. Werner Katschinka Postfach 159 Weihburggasse 9
1010 Wien / AT
Numéro de la demande, date de dépôt97890073.618.04.1997
[1997/45]
Numéro de priorité, dateAT1996000071919.04.1996         Format original publié: AT 71996
[1997/45]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0804982
Date:05.11.1997
Langue:DE
[1997/45]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0804982
Date:12.11.1997
[1997/46]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0804982
Date:27.11.2002
Langue:DE
[2002/48]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP29.09.1997
ClassificationIPC:B22F3/11
[1997/45]
CPC:
B22F3/1125 (EP,US); B22F2999/00 (EP,US)
C-Set:
B22F2999/00, B22F3/1125, B22F3/105 (EP,US)
Etats contractants désignésAT,   DE,   FR,   GB,   IT,   SE [1997/45]
TitreAllemand:Verfahren zur Herstellung von Formteilen aus Metallschaum[1997/45]
Anglais:Process for preparing metal foam parts[1997/45]
Français:Procédé de préparation d'ébauches de mousse métallique[1997/45]
Procédure d'examen23.01.1998Requête en examen déposée  [1998/13]
07.12.1999Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
01.03.2000Réponse à une notification de la division dexamen
27.07.2000Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
18.11.2000Réponse à une notification de la division dexamen
27.04.2001Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02)
29.06.2001Réponse à une notification de la division dexamen
30.01.2002Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
13.06.2002Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
16.09.2002Taxe de délivrance payée
16.09.2002Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)28.08.2003Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/47]
Taxes payéesTaxe annuelle
21.04.1999Taxe annuelle Année du brevet 03
13.03.2000Taxe annuelle Année du brevet 04
12.04.2001Taxe annuelle Année du brevet 05
18.04.2002Taxe annuelle Année du brevet 06
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipSE27.02.2003
[2003/19]
Citations:Recherche[AD]EP0460392  (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [AD] 1-14* claims 2,3,11,12 *;
 [X]DE4424157  (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1 * column 1, line 64 - column 2, line 36; claims 2,4,6 *;
 [AD]DE4326982  (ALCAN GMBH [DE]) [AD] 1-14 * claim 1 *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.