EP0822786 - SYSTEME DE SIMULATION D'IMAGE, DE SON ET DE SENSATION POUR LA DENTISTERIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.2004 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2004 | Demande réputée retirée | publié le 24.11.2004 [2004/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Denx Ltd. 106 Moshav Ora 90880 Jerusalem / IL | [1998/07] | Inventeur(s) | 01 /
HAYKA, Alon 106 Moshav Ora 90880 Jerusalem / IL | 02 /
EYTAN, Liat 106 Moshav Ora 90880 Jerusalem / IL | [1998/07] | Mandataire(s) | Lee, Nicholas John Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1998/07] | Lee, Nicholas John Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97903973.2 | 29.01.1997 | [1998/07] | WO1997US01214 | Numéro de priorité, date | US19960593300 | 29.01.1996 Format original publié: US 593300 | [1998/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9726838 | Date: | 31.07.1997 | Langue: | EN | [1997/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0822786 | Date: | 11.02.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 31.07.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.2000 | Classification | IPC: | A61C3/00, G09B23/28, A61C13/00 | [2000/17] | CPC: |
G09B23/283 (EP,US);
A61C1/082 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/07] | A61C3/00 | Etats contractants désignés | AT, DE, DK, ES, FR, GB [1998/07] | Titre | Allemand: | GEFÜHLS- UND GERÄUSCHDARSTELLUNGSSYSTEM FÜR ZAHNHEILKUNDE | [1998/07] | Anglais: | IMAGE SOUND AND FEELING SIMULATION SYSTEM FOR DENTISTRY | [1998/07] | Français: | SYSTEME DE SIMULATION D'IMAGE, DE SON ET DE SENSATION POUR LA DENTISTERIE | [1998/07] | Entrée dans la phase régionale | 21.10.1997 | Taxe nationale de base payée | 21.10.1997 | Taxe de recherche payée | 21.10.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.10.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.10.1997 | Requête en examen déposée [1998/07] | 07.01.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.05.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/48] | 22.06.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9115163 (MUSHABAC DAVID R [US]) [X] 1,2,6,7,9,12-14 * page 16, paragraph L - page 28, paragraph 3; figures 1-16; claims 1,2,5,8,11,25,27,30-36,57,58,65,93 *; | [A]US5092022 (DURET FRANCOIS [FR]) [A] 1,2,12 * column 11, line 28 - column 11, line 42; figure 30 * | Recherche internationale | [X]US4478580 (BARRUT LUC P [FR]); | [X]US5017139 (MUSHABAC DAVID R [US]); | [X]US5163842 (NONOMURA YUUSUKE [JP]) | par le demandeur | US4858001 | US5049070 | US5178536 | US5052924 | US19950579106 |