EP0879028 - PROTHESE VASCULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1998/48] | ENSEMBLE PROTHESE VASCULAIRE | ||
[1998/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.08.2000 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.08.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.10.2000 [2000/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Havel, Michael Linzerstrasse 54 1140 Wien / AT | Pour tous les Etats désignés Ehrlich, Marek Rochusgasse 9/11 1030 Wien / AT | [1998/48] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1998/48] | Mandataire(s) | Haffner, Thomas M. Haffner und Keschmann Patentanwälte KG Schottengasse 3a 1014 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1998/48] | Haffner, Thomas M., Dr. Patentanwalt Schottengasse 3a 1014 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 97904286.8 | 06.02.1997 | [1998/48] | WO1997AT00022 | Numéro de priorité, date | AT19960000218 | 06.02.1996 Format original publié: AT 21896 | [1998/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9728758 | Date: | 14.08.1997 | Langue: | DE | [1997/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0879028 | Date: | 25.11.1998 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.08.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0879028 | Date: | 27.10.1999 | Langue: | DE | [1999/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.08.1997 | Classification | IPC: | A61F2/06 | [1998/48] | CPC: |
A61F2/95 (EP);
A61F2/06 (EP);
A61F2/0095 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT [1998/48] | Titre | Allemand: | GEFÄSSPROTHESE | [1998/48] | Anglais: | VASCULAR PROSTHESIS | [1998/52] | Français: | PROTHESE VASCULAIRE | [1998/52] |
Précédent [1998/48] | VASCULAR PROSTHESIS ASSEMBLY | ||
Précédent [1998/48] | ENSEMBLE PROTHESE VASCULAIRE | Entrée dans la phase régionale | 26.08.1998 | Taxe nationale de base payée | 26.08.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.08.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.09.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.08.1998 | Requête en examen déposée [1998/48] | 05.11.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.03.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.06.1999 | Taxe de délivrance payée | 18.06.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.07.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.1999 | 03   M06   Taxe payée le   20.08.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0364420 (MEDINVENT SA [CH]) [A] 1,3 * the whole document *; | [A]US5078720 (BURTON JOHN H [US], et al) [A] 1,2 * column 4, line 5 - line 41; figure 2 *; | [Y]EP0472731 (INOUE KANJI [JP]) [Y] 1 * column 8, line 7 - line 56; figures 7-11 *; | [A]EP0539237 (COOK INC [US]); | [Y]US5415664 (PINCHUK LEONARD [US]) [Y] 1 * column 5, line 4 - line 48; figure 5 * |