EP0823161 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DETECTER DES ERREURS DANS DES COMMUNICATIONS MULTIMOTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.09.2005 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.11.2005 [2005/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka, 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/23] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka, 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211 / JP | ||
Précédent [1998/07] | Pour tous les Etats désignés HAL COMPUTER SYSTEMS, INC. 1315 Dell Avenue Campbell, CA 95008 / US | Inventeur(s) | 01 /
SHIMIZU, Takeshi 1255 San Tomas Aquino Road 214 San Jose, CA 95117 / US | 02 /
WICKI, Thomas Martin Apartment 7 275 Ventura Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | 03 /
HELLAND, Patrick James 22401 N.E. 25th Way Redmond, WA 98053 / US | [1998/07] | Mandataire(s) | Sunderland, James Harry, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [1998/07] | Sunderland, James Harry, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97906560.4 | 12.02.1997 | [1998/07] | WO1997US02192 | Numéro de priorité, date | US19960603923 | 22.02.1996 Format original publié: US 603923 | [1998/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9731446 | Date: | 28.08.1997 | Langue: | EN | [1997/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0823161 | Date: | 11.02.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.08.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0823161 | Date: | 24.11.2004 | Langue: | EN | [2004/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.08.1997 | Classification | IPC: | H04L1/00, H03M13/00 | [1998/07] | CPC: |
H04L1/0057 (EP,US);
H03M13/03 (EP,US);
H04L1/0083 (EP,US);
H04L69/324 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1998/07] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR FEHLERERKENNUNG BEI MEHRWORTKOMMUNIKATION | [1998/07] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR DETECTION OF ERRORS IN MULTIPLE-WORD COMMUNICATIONS | [1998/07] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DETECTER DES ERREURS DANS DES COMMUNICATIONS MULTIMOTS | [1998/07] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.1997 | Taxe nationale de base payée | 14.11.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.11.1997 | Requête en examen déposée [1998/07] | 30.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 14.01.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 24.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2004 | Taxe de délivrance payée | 13.09.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/46] | Requête en poursuite de la procédure de: | 24.03.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.03.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 06.04.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4271520 (COOMBES DANIEL J, et al) [X] 1 * column 3, line 1 - column 4, line 27 * * figure - *; | [A] - SUBRAHMANYAM DRAVIDA ET AL, "ERROR DETECTION AND CORRECTION OPTIONS FOR DATA SERVICES IN B-ISDN", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, (19911201), vol. 9, no. 9, pages 1484 - 1495, XP000267538 [A] 1,2 * see sections III, V * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.108685 |