11.01.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.02.2008 [2008/07] |
17.02.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.04.2006 [2006/14] |
23.09.2005 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.11.2005 [2005/45] |
29.04.2005 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2005 [2005/24] |
24.09.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.11.2004 [2004/46] |
10.09.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.10.2004 [2004/44] |
20.08.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.10.2004 [2004/41] |
23.07.2004 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 08.09.2004 [2004/37] |
21.05.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.07.2004 [2004/28] |
09.04.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.05.2004 [2004/22] |
27.02.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.04.2004 [2004/16] |
13.02.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.03.2004 [2004/14] |
06.02.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.03.2004 [2004/13] |
02.08.2003 |
Délivrance (prévue) |
publié le 17.09.2003 [2003/38] |
31.07.2003 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
31.07.2003 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
08.04.2003 |
Taxe annuelle |
|
10.03.2003 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
23.04.2002 |
Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle |
|
23.04.2002 |
Taxe annuelle |
|
15.04.2002 |
Changement - requête en poursuite de la procédure |
|
13.04.2002 |
Changement - requête en poursuite de la procédure |
|
26.03.2002 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
26.03.2002 |
Changement - requête en poursuite de la procédure |
|
14.01.2002 |
demande réputée retirée |
|
31.07.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
10.04.2001 |
Taxe annuelle |
|
13.09.2000 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
31.08.2000 |
demande réputée retirée |
|
24.07.2000 |
demande réputée retirée |
|
20.04.2000 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
06.04.2000 |
Taxe annuelle |
|
23.12.1999 |
Premier rapport d'examen |
|
17.12.1999 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
18.06.1999 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 04.08.1999 [1999/31] |
18.06.1999 |
Requête en examen présentée |
publié le 04.08.1999 [1999/31] |
03.06.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.05.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.05.1999 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.05.1999 |
Taxe annuelle |
|
08.07.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.02.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.04.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|