EP0890258 - DETECTEUR D'IMAGES EN INFRAROUGE AVEC FONCTIONS INCORPOREES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.04.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.05.2001 [2001/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FINMECCANICA S.p.A. Ramo di Azienda Alenia Difesa Piazza Monte Grappa, 4 00195 Roma / IT | [1999/02] | Inventeur(s) | 01 /
MAGNANI, Mauro Viale Petrarca, 45 I-50124 Firenze / IT | 02 /
OLIVIERI, Monica Via Botticelli, 18 I-50018 Scandicci / IT | 03 /
PIERI, Silvano Via Campanella, 71 I-50019 Sesto Fiorentino / IT | [1999/02] | Mandataire(s) | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing.A. Mannucci Via della Scala 4 50123 Firenze / IT | [N/P] |
Précédent [1999/02] | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing.A. Mannucci, Via della Scala 4 50123 Firenze / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 97907271.7 | 20.03.1997 | [1999/02] | WO1997IT00063 | Numéro de priorité, date | IT1996FI00059 | 25.03.1996 Format original publié: IT FI960059 | [1999/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9736420 | Date: | 02.10.1997 | Langue: | EN | [1997/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0890258 | Date: | 13.01.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.10.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0890258 | Date: | 07.06.2000 | Langue: | EN | [2000/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.10.1997 | Classification | IPC: | H04N3/09, G02B13/14 | [1999/02] | CPC: |
G02B13/14 (EP,US);
H04N23/23 (EP);
H04N5/33 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, SE [1999/02] | Titre | Allemand: | INFRAROT-BILDSENSOR MIT INTEGRIERTEN FUNKTIONEN | [1999/02] | Anglais: | INFRARED IMAGE SENSOR WITH INCORPORATED FUNCTIONS | [1999/02] | Français: | DETECTEUR D'IMAGES EN INFRAROUGE AVEC FONCTIONS INCORPOREES | [1999/02] | Entrée dans la phase régionale | 16.09.1998 | Taxe nationale de base payée | 16.09.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.09.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.10.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.09.1998 | Requête en examen déposée [1999/02] | 10.06.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.10.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.12.1999 | Taxe de délivrance payée | 11.12.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB2100548 (BRITISH AEROSPACE); | [X]EP0365948 (ELTRO GMBH [DE]); | [X]EP0367481 (TEXAS INSTRUMENTS INC [US]); | [A]EP0459010 (KOLLMORGEN CORP [US]) |