EP0894137 - NOUVEAU GENE DE REPONSE A LA DIFFERENCIATION TERMINALE MYELOIDE D'ORIGINE HUMAINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.02.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.02.2004 | Demande réputée retirée | publié le 31.03.2004 [2004/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INCYTE PHARMACEUTICALS, INC. 3174 Porter Drive Palo Alto CA 94304 / US | [N/P] |
Précédent [1999/05] | Pour tous les Etats désignés INCYTE PHARMACEUTICALS, INC. 3174 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
COCKS, Benjamin, Graeme 4292 D Wilke Way Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
AU-YOUNG, Janice 1419 Kains Avenue Berkeley, CA 94702 / US | 03 /
SEILHAMER, Jeffrey, J. 12555 La Cresta Los Altos Hills, CA 94022 / US | [1999/05] | Mandataire(s) | Goldin, Douglas Michael J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1999/05] | Goldin, Douglas Michael J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97907656.9 | 14.02.1997 | [1999/05] | WO1997US02458 | Numéro de priorité, date | US19960602208 | 15.02.1996 Format original publié: US 602208 | [1999/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9730157 | Date: | 21.08.1997 | Langue: | EN | [1997/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0894137 | Date: | 03.02.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.08.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.08.1997 | Classification | IPC: | C12N15/19, C12N15/11, C12N15/85, C12N5/10, C12Q1/68, C07K16/24, A61K38/19, A61K48/00, G01N33/53, C07K14/47 | [1999/05] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1999/05] | Titre | Allemand: | MENSCHLICHES GEN, WELSCHES IN RAHMEN DER MYELOIDEN ZELLDIFFERENZIERUNG AKTIVERT WIRD | [1999/05] | Anglais: | NOVEL HUMAN MYELOID TERMINAL DIFFERENTIATION RESPONSE GENE | [1999/05] | Français: | NOUVEAU GENE DE REPONSE A LA DIFFERENCIATION TERMINALE MYELOIDE D'ORIGINE HUMAINE | [1999/05] | Entrée dans la phase régionale | 24.08.1998 | Taxe nationale de base payée | 24.08.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.08.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 24.08.1998 | Requête en examen déposée [1999/05] | 24.07.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.01.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/14] | 21.10.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9411533 (US HEALTH [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]EP0356180 (SCHERING CORP [US]) [A] 16-19 * the whole document *; | [XD] - ADAMS M. ET AL., "AC T29941", EMBL DATABASE, HEIDELBERG, (19950109), XP002033953 [XD] 1,2 * the whole document * | [XDY] - ADAMS M. ET AL., "AC M77995", EMBL DATABASE, HEIDELBERG, (19920222), XP002033954 [XD] 1,2 * the whole document * [Y] 3-6,12,14,15 | [YD] - SELVAKUMARAN M. ET AL., "The novel primary response gene MyD118 and the protooncogenes myb, myc, and bcl-2 modulate transforming growth factor beta1-induced apoptosis of myeloid leukemia cells", MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, (199404), vol. 14, no. 4, pages 2352 - 2360, XP000676663 [YD] 3-6,14,15 * the whole document * | [YD] - ZHAN Q. ET AL., "The gadd and MyD genes define a novel set of mammalian genes encoding acidic proteins that synergistically suppress cell growth", MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, (199404), vol. 14, no. 4, pages 2361 - 2371, XP000676678 [YD] 12 * the whole document * | [AD] - ABDOLLAHI A. ET AL., "Sequence and expression of a cDNA encoding MyD118: a novel myeloid differentiation primary response gene induced by multiple cytokines", ONCOGENE, (199101), vol. 6, no. 1, pages 165 - 167, XP000676665 [AD] 1-5 * the whole document * | [AD] - LIEBERMANN D. AND HOFFMAN B., "Differentiation primary response genes and proto-oncogenes as positive and negative regulators of terminal hematopoetic cell differentiation", STEM CELLS, (1994), vol. 12, no. 4, pages 352 - 369, XP000676664 [AD] 1-20 * see esp. pp. 358-60 * | [PX] - HILLIER L. ET AL., "AC AA194908", EMBL DATABASE, HEIDELBERG, (19970125), XP002033955 [PX] 1,2 * the whole document * | [T] - VAIRAPANDI M. ET AL., "The differentiation primary response gene MyD118, related to GADD45, encodes for a nuclear protein which interacts with PCNA and P21(WAF1/CIP1)", ONCOGENE, (19960620), vol. 12, no. 12, pages 2579 - 2594, XP000676666 [T] 11,12 * see esp. p. 2587/88, p.2584-86 * |