EP0888615 - DISQUE OPTIQUE DE MEMORISATION DE DONNEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.03.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.03.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.05.2002 [2002/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3dcd, L.L.C. 623 Welsh Run Road Ruckersville Virginia 22968 / US | [N/P] |
Précédent [1999/37] | Pour tous les Etats désignés 3dcd, L.L.C. 623 Welsh Run Road Ruckersville, Virginia 22968 / US | ||
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés APPLIED HOLOGRAPHICS PLC 22 Sedling Road, Wear District 6 Washington, Tyne & Wear NE38 9BZ / GB | Inventeur(s) | 01 /
ABRAHAM, Nigel, Christopher 4 Crown and Anchor Cottages Horsley, Newcastle-upon-Tyne NE15 0NG / GB | [1999/01] | Mandataire(s) | Gibson, Stewart Harry, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Précédent [1999/37] | Gibson, Stewart Harry, et al URQUHART-DYKES & LORD, Three Trinity Court, 21-27 Newport Road Cardiff CF2 1AA / GB | ||
Précédent [1999/01] | Gibson, Stewart Harry URQUHART-DYKES & LORD, Three Trinity Court, 21-27 Newport Road Cardiff CF2 1AA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97908375.5 | 19.03.1997 | [1999/01] | WO1997GB00768 | Numéro de priorité, date | GB19960005729 | 19.03.1996 Format original publié: GB 9605729 | [1999/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9735307 | Date: | 25.09.1997 | Langue: | EN | [1997/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0888615 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.09.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0888615 | Date: | 16.05.2001 | Langue: | EN | [2001/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.09.1997 | Classification | IPC: | G11B7/24, G11B23/40, G11B7/26 | [1999/01] | CPC: |
G11B23/40 (EP,US);
G11B7/2403 (KR);
G11B7/24 (EP,US);
G11B7/263 (EP,US);
G11B7/26 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/01] | Etats autorisant lextension | AL | 07.10.1998 | LT | 07.10.1998 | LV | 07.10.1998 | RO | 07.10.1998 | SI | 07.10.1998 | Titre | Allemand: | OPTISCHE DATENSPEICHERPLATTE | [1999/01] | Anglais: | OPTICAL DATA STORAGE DISC | [1999/01] | Français: | DISQUE OPTIQUE DE MEMORISATION DE DONNEES | [1999/01] | Entrée dans la phase régionale | 07.10.1998 | Taxe nationale de base payée | 07.10.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.10.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.10.1998 | Requête en examen déposée [1999/01] | 16.02.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.08.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.10.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2001 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.02.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH0554599 ; | [PX]JPH08273331 ; | [PX]JPH08194972 ; | [A]WO9308565 (APPLIED HOLOGRAPHICS [GB]) [A] 1; | [A]DE9418355U (TOSHIBA KAWASAKI KK [JP]) [A] 1 * page 19; figure 16 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930712), vol. 017, no. 369, Database accession no. (P - 1572), & JP05054599 A 19930305 (NEC CORP) [A] 1 * abstract * | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970228), vol. 097, no. 002, & JP08273331 A 00000000 (TOSHIBA CORP) [PX] 1,9 * abstract * | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961129), vol. 096, no. 011, & JP08194972 A 00000000 (PIONEER VIDEO CORP;PIONEER ELECTRON CORP) [PX] 1 * abstract * |