EP1027316 - SYNTHESE D'ETHERS D'ARYLE, PROCEDES ET REACTIFS AFFERENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.03.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: CH, LI | publié le 18.10.2006 [2006/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [2000/33] | Inventeur(s) | 01 /
BUCHWALD, Stephen, L. 25 Lancaster Road Newton, MA 02158 / US | 02 /
WOLFE, John, P. 18 Glencoe Street 16 Brighton, MA 02135 / US | 03 /
PALUCKI, Michael 289 Highland Avenue 403 Somerville, MA 02144 / US | [2000/33] | Mandataire(s) | Horner, Martin Grenville, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [2000/33] | Horner, Martin Grenville, et al Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE Scotland / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97910139.1 | 10.10.1997 | [2000/33] | WO1997US18719 | Numéro de priorité, date | US19960728449 | 10.10.1996 Format original publié: US 728449 | [2000/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9815515 | Date: | 16.04.1998 | Langue: | EN | [1998/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1027316 | Date: | 16.08.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1027316 | Date: | 21.05.2003 | Langue: | EN | [2003/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.1998 | Classification | IPC: | C07C43/20, C07C41/16, // C07C253/30, C07D307/79, C07D311/58, C07D313/08 | [2000/33] | CPC: |
C07D307/79 (EP,US);
C07C253/30 (EP,US);
C07C41/16 (EP,US);
C07D309/12 (EP,US);
C07D311/58 (EP,US);
C07D311/82 (EP,US);
C07D311/94 (EP,US);
C07D313/08 (EP,US);
C07C2601/08 (EP,US);
| C-Set: |
C07C253/30, C07C255/54 (EP,US);
C07C41/16, C07C43/205 (US,EP);
C07C41/16, C07C43/225 (US,EP);
C07C41/16, C07C43/235 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/33] | Titre | Allemand: | HERSTELLUNG VON ARYLETHERN SOWIE DAMIT VERBUNDENE REAGENTIEN UND VERFAHREN | [2000/33] | Anglais: | SYNTHESIS OF ARYL ETHERS, METHODS AND REAGENTS RELATED THERETO | [2000/33] | Français: | SYNTHESE D'ETHERS D'ARYLE, PROCEDES ET REACTIFS AFFERENTS | [2000/33] | Entrée dans la phase régionale | 05.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 05.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.05.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.05.1999 | Requête en examen déposée [2000/33] | 06.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 05.09.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2003 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP02012164.6 / EP1245553 | EP02012284.2 / EP1254884 | Opposition(s) | 24.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 21.08.2003 | LU | 10.10.2003 | MC | 31.10.2003 | [2006/42] |
Précédent [2005/02] | CH | 21.05.2003 | |
LI | 21.05.2003 | ||
GR | 21.08.2003 | ||
LU | 10.10.2003 | ||
MC | 31.10.2003 | ||
Précédent [2004/39] | CH | 21.05.2003 | |
LI | 21.05.2003 | ||
GR | 21.08.2003 | ||
LU | 10.10.2003 | ||
Précédent [2004/02] | CH | 21.05.2003 | |
LI | 21.05.2003 | ||
GR | 21.08.2003 | ||
Précédent [2004/01] | CH | 21.05.2003 | |
LI | 21.05.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [X] - R. B. BATES ET AL, "High-yield benzyne synthesis of diaryl ethers", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, EASTON US, (19821022), vol. 47, no. 22, pages 4374 - 4376, XP002053317 [X] 1,3-5,7-11,13,20,22-24,27-31 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00143a051 | [DX] - R. CRAMER ET AL, "Nickel-catalyzed displacement reactions of aryl halides", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, EASTON US, (19750808), vol. 40, no. 16, pages 2267 - 2273, XP002053318 [DX] 2-5,13-16,18-20,24,25,28-30,32 * table IX * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00904a001 | [DX] - H-J. CRISTAU ET EL, "Arylation of hard heteroatomic nucleophiles using bromoarenes substrates and Cu, Ni, Pd-catalysts", INDUSTRIAL CHEMISTRY LIBRARY, (1995), vol. 7, pages 240- - 263, XP002053319 [DX] 1,3,7,9,10,13-17,23,27-30 * page 247 - page 248 * | [DA] - R. P. HOUGHTON ET AL, "Reactions of co-ordinated ligands. Part 10. Rhodium-catalysed cyclisation of 3-(2-fluorophenyl)propanols to chromans", JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 1, LETCHWORTH GB, (1984), pages 925 - 931, XP002053320 [DA] 1-33 * page 925 * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/p19840000925 | [A] - T. MIGITA ET AL, "The palladium-catalyzed nuceophilic substitution of aryl halides by thiolate ions", BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, TOKYO JP, (198005), vol. 53, no. 5, pages 1385 - 1389, XP002053321 [A] 1-33 * page 1388, column 1, line 21 - line 27 * | [DA] - A. ZASK ET AL, "Palladium hydrides in organic synthesis. Reduction of aryl halides by sodium methoxide catalyzed by tetrakis(triphenylphosphine)palladium", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, EASTON US, (1978), vol. 43, no. 8, pages 1619 - 1620, XP002053322 [DA] 1-33 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo00402a042 | [PX] - M. PALUCKI ET AL, "Palladium-catalyzed intermolecular carbo-oxygen bond formation: a new synthesis of aryl ethers", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, DC US, (19970409), vol. 119, no. 14, pages 3395 - 3396, XP002053323 [PX] 1-33 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja9640152 | [PXD] - M. PALUCKI ET AL, "Synthesis of oxygen heterocycles via a palladium-catalyzed C-O bond-forming reaction", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, DC US, (19961023), vol. 118, no. 42, pages 10333 - 10334, XP002053324 [PXD] 1-33 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja962408v |