EP1003373 - COMPOSITIONS ET METHODES PERMETTANT D'ATTENUER LA DEPRESSION RESPIRATOIRE ET LES EFFETS SECONDAIRES DES COMPOSES OPIOIDES MU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.12.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ardent Pharmaceuticals, Inc. 104 Sierra Drive Chapel Hill, North Carolina 27514 / US | [2001/38] |
Précédent [2000/22] | Pour tous les Etats désignés DELTA PHARMACEUTICALS, INC. 104 Sierra Drive Chapel Hill, North Carolina 27514 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHANG, Kwen-Jen 2476 Foxwood Drive Chapel Hill, NC 27514 / US | 02 /
MCNUTT, Robert, W., Jr. Apartment B-9 700 Morreene Road Durham, NC 17705 / US | 03 /
PETTIT, Hugh, O. 106 Wyatts Pond Lane Cary, NC 27513 / US | 04 /
BISHOP, Michael, J. 235 Lochridge Drive Durham, NC 27713 / US | [2000/22] | Mandataire(s) | Schüssler, Andrea, et al Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/05] | Schüssler, Andrea, Dr., et al Kanzlei Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 81825 München / DE | ||
Précédent [2002/31] | Wright, Robert Gordon McRae, Dr., et al Elkington & Fife, Beacon House, 113 Kingsway London WC2B 6PN / GB | ||
Précédent [2000/22] | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97910777.8 | 01.10.1997 | [2000/22] | WO1997US17852 | Numéro de priorité, date | US19970887312 | 03.07.1997 Format original publié: US 887312 | [2000/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9901033 | Date: | 14.01.1999 | Langue: | EN | [1999/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1003373 | Date: | 31.05.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.01.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1003373 | Date: | 11.02.2004 | Langue: | EN | [2004/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 14.01.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.08.2000 | Classification | IPC: | A61K31/13, A61K31/445, A61K31/495, A61K38/08, A61P25/00 | [2003/37] | CPC: |
A61K31/495 (EP,KR,US);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/40 (EP,US);
A61K31/445 (EP,US);
A61K31/485 (EP,US);
A61K31/496 (EP,US);
A61K31/55 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P11/00 (EP);
A61P11/16 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/485, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/495, A61K2300/00 (US,EP) |
Précédent IPC [2000/38] | A61K31/13, A61K31/445, A61K31/495, A61K38/08 | ||
Précédent IPC [2000/22] | A01N43/36, A01N43/40, A01N43/46, A61K31/40, A61K31/445, A61K31/55 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/22] | Etats autorisant lextension | AL | 22.12.1999 | LT | 22.12.1999 | LV | 22.12.1999 | RO | 22.12.1999 | SI | 22.12.1999 | Titre | Allemand: | ZUSAMMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DER ATMUNGSDEPRESSIONEN UND BEGLEITENDER NEBENMWIRKUNGEN VON MU-OPIOID-VERBINDUNGEN | [2000/22] | Anglais: | COMPOSITIONS AND METHODS FOR REDUCING RESPIRATORY DEPRESSION AND ATTENDANT SIDE EFFECTS OF MU OPIOID COMPOUNDS | [2000/22] | Français: | COMPOSITIONS ET METHODES PERMETTANT D'ATTENUER LA DEPRESSION RESPIRATOIRE ET LES EFFETS SECONDAIRES DES COMPOSES OPIOIDES MU | [2000/22] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 22.12.1999 | Taxe de recherche payée | 22.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.02.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 22.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/22] | 04.05.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 11.12.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 20.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 25.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.04.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.08.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.11.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.02.2004 | BE | 11.02.2004 | CH | 11.02.2004 | FI | 11.02.2004 | FR | 11.02.2004 | IT | 11.02.2004 | LI | 11.02.2004 | NL | 11.02.2004 | DK | 11.05.2004 | GR | 11.05.2004 | SE | 11.05.2004 | DE | 12.05.2004 | ES | 22.05.2004 | PT | 11.07.2004 | IE | 01.10.2004 | LU | 01.10.2004 | MC | 31.10.2004 | [2008/07] |
Précédent [2007/17] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
FR | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
LU | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
FR | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
NL | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
IE | 01.10.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/45] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
MC | 31.10.2004 | ||
Précédent [2005/12] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
DE | 12.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Précédent [2005/02] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
DK | 11.05.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Précédent [2005/01] | AT | 11.02.2004 | |
BE | 11.02.2004 | ||
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Précédent [2004/46] | AT | 11.02.2004 | |
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
ES | 22.05.2004 | ||
Précédent [2004/44] | AT | 11.02.2004 | |
CH | 11.02.2004 | ||
FI | 11.02.2004 | ||
LI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Précédent [2004/43] | AT | 11.02.2004 | |
FI | 11.02.2004 | ||
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 11.02.2004 | |
GR | 11.05.2004 | ||
SE | 11.05.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 11.02.2004 | |
SE | 11.05.2004 | Citations: | Recherche | [X]EP0415693 (ARIZONA TECH DEV [US]) [X] 7-9,16 * column 5, line 4 - line 12 * * figure - * * column 10, line 57 - column 11, line 36 * * claims 1,8,9 *; | [Y]WO9315062 (WELLCOME FOUND [GB]) [Y] 1-3,6-24 * abstract * * formula (I) * * page 12 - page 24 * * page 24, line 21 - line 28 * * page 27, line 9 - line 19 * * page 29, line 30 - page 30, line 4 *; | [Y]WO9504051 (WELLCOME FOUND [GB], et al) [Y] 1-3,6-24 * abstract * * page 1, line 6 - line 10 * * formulae (I) and (II) * * page 14, line 21 - line 24 * * page 16, line 10 - line 18 *; | [X]WO9602545 (SMITHKLINE BEECHAM FARMA [IT], et al) [X] 1,3 * page 1, line 26 - line 34 * * page 8, line 11 - line 20 *; | [X]US5574159 (CHANG KWEN-JEN [US], et al) [X] 1-3,6-24 * abstract * * formula (I) * * column 13, line 50 - line 58 * * table A *; | [DX]WO9636620 (SMITHKLINE BEECHAM SPA [IT], et al) [DX] 1-4,7-10,13-16 * formula (I) * * page 7, line 14 - line 22 * * claim - *; | [DX]WO9710230 (SMITHKLINE BEECHAM SPA [IT], et al) [DX] 1-3,5,7-9,13-16 * formula (I) * * page 1, line 20 - line 27 *; | [E]WO9746240 (DELTA PHARMACEUTICALS INC [US]) [E] 1-3,6-24 * abstract * * page 1, line 30 - page 2, line 21 * * formula (I) * * page 12, line 19 - page 14, line 14 * * page 15, line 1 - page 16, line 17 * * example - *; | [A] - ERSPAMER V ET AL, "DELTORPHINS: A FAMILY OF NATURALLY OCCURRING PEPTIDES WITH HIGH AFFINITY AND SELECTIVITY FOR OPIOID BINDING SITES", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA,US,NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, (19890701), vol. 86, no. 13, ISSN 0027-8424, pages 5188 - 5192, XP000033899 [A] 1-24 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.86.13.5188 | Recherche internationale | [X] - DATABASE CAPLUS ON STN, DEP. PHARMACOLOGY, UNIVERSITY MICHIGAN, (Ann Arbor, MI), Document No. 121:271967, NEGUS S. et al., "Behavioral Effects of the Systemically Active Delta Opioid Agonist BW373U86 in Rhesus Monkeys"; & J. PHARMACOL. EXP. THER., 270(3), 1994, 1025-1034. |