EP0930901 - FERMETURE SANS JOINT D'ETANCHEITE POUR UN CONNECTEUR DE RESERVOIR DE SANG ROTATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medtronic, Inc. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis MN 55432-3576 / US | [N/P] |
Précédent [1999/30] | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432 / US | Inventeur(s) | 01 /
VAN DRIEL, Michael, R. 10070 Quail Court Fountain Valley, CA 92708 / US | [1999/30] | Mandataire(s) | Hughes, Andrea Michelle Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [1999/30] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97910781.0 | 02.10.1997 | [1999/30] | WO1997US17866 | Numéro de priorité, date | US19960728873 | 10.10.1996 Format original publié: US 728873 | [1999/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9815304 | Date: | 16.04.1998 | Langue: | EN | [1998/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0930901 | Date: | 28.07.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0930901 | Date: | 15.01.2003 | Langue: | EN | [2003/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.1998 | Classification | IPC: | A61M1/36, A61M39/10 | [1999/30] | CPC: |
A61M39/1055 (EP,US);
A61M1/3627 (EP,US);
A61M1/3632 (EP,US);
A61M2039/1027 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, IT [1999/30] | Titre | Allemand: | DICHTUNGSLOSE ABDICHTUNG FÜR EINEN DREHBAREN KONNEKTOR EINES BLUTRESERVOIRS | [1999/30] | Anglais: | GASKETLESS SEAL FOR ROTATABLE BLOOD RESERVOIR CONNECTOR | [1999/30] | Français: | FERMETURE SANS JOINT D'ETANCHEITE POUR UN CONNECTEUR DE RESERVOIR DE SANG ROTATIF | [1999/30] | Entrée dans la phase régionale | 13.04.1999 | Taxe nationale de base payée | 13.04.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.04.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.04.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/30] | 05.01.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.12.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 30.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 15.01.2003 | [2008/07] | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5403273 (LINDSAY ERIN J [US]) [A] 1* column 5, line 44 - line 63 *; | [X]US5470324 (COOK CHARLES [US], et al) [X] 1 * column 9, paragraph 2; figures 15-18 * |