EP0918558 - EXTINCTEUR PORTABLE AVEC POIGNEE-REGULATEUR DE DEBIT MONOBLOC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.11.2003 [2003/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Task Force Tips, Inc. 2800 East Evans Avenue Valparaiso, IN 46383 / US | [1999/22] | Inventeur(s) | 01 /
Mack, Ross J. 1305 Boca Lago Drive Valparaiso, Indiana 46383 / US | [1999/22] | Mandataire(s) | Schmidt-Evers, Jürgen, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/22] | Schmidt-Evers, Jürgen, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97915135.4 | 20.03.1997 | [1999/22] | WO1997US04245 | Numéro de priorité, date | US19960634809 | 19.04.1996 Format original publié: US 634809 | [1999/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9739802 | Date: | 30.10.1997 | Langue: | EN | [1997/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0918558 | Date: | 02.06.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.10.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0918558 | Date: | 27.11.2002 | Langue: | EN | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.10.1997 | Classification | IPC: | A62C5/02, A62C8/00 | [1999/22] | CPC: |
A62C5/02 (EP,US);
A62C8/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB [1999/22] | Titre | Allemand: | TRAGBARER BRANDLÖSCHEINRICHTUNG MIT INTEGRIERTEM STEUERVENTILGRIFF | [1999/22] | Anglais: | PORTABLE FIREFIGHTING APPARATUS WITH INTEGRAL CONTROL VALVE-HANDLE | [1999/22] | Français: | EXTINCTEUR PORTABLE AVEC POIGNEE-REGULATEUR DE DEBIT MONOBLOC | [1999/22] | Entrée dans la phase régionale | 02.11.1998 | Taxe nationale de base payée | 02.11.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.01.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.11.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 19.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/22] | 24.07.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 11.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 12.01.1999 | M01   Taxe payée le   19.01.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5445226 (SCOTT BLAYNEY J [CA], et al) [A] 1,5 * column 3, line 62 - column 4, line 30; figure 1 *; | [A]DE29511370U (SCHMID BERND [DE]) [A] 1,5 * page 4, paragraph L - page 8, paragraph 2; figure - *; | [A]EP0088029 (PRODUITS IND CIE FSE [FR]) [A] 1,5 * page 2, line 34 - page 7, line 1; figure - * |