EP0904314 - PROCEDE DE PREPARATION DE POLYMERES CONTENANT DU SOUFRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.11.2003 [2003/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ticona GmbH Professor-Staudinger-Strasse 65451 Kelsterbach / DE | [N/P] |
Précédent [2002/37] | Pour tous les Etats désignés Ticona GmbH Professor-Staudinger-strasse 65451 Kelsterbach / DE | ||
Précédent [1999/13] | Pour tous les Etats désignés Ticona GmbH An der B 43 65451 Kelsterbach / DE | Inventeur(s) | 01 /
HAUBS, Michael Auf dem Weiher 18 D-55545 Bad Kreuznach / DE | 02 /
WAGENER, Reinhard Kapellenstrasse 30 D-65439 Flörsheim / DE | [1999/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97925051.1 | 06.06.1997 | [1999/13] | WO1997EP02931 | Numéro de priorité, date | DE1996123706 | 14.06.1996 Format original publié: DE 19623706 | [1999/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9747676 | Date: | 18.12.1997 | Langue: | DE | [1997/54] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0904314 | Date: | 31.03.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.12.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0904314 | Date: | 27.11.2002 | Langue: | DE | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.12.1997 | Classification | IPC: | C08G75/02 | [1999/13] | CPC: |
C08G75/0254 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1999/13] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SCHWEFELHALTIGEN POLYMEREN | [1999/13] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING SULPHUR-CONTAINING POLYMERS | [1999/13] | Français: | PROCEDE DE PREPARATION DE POLYMERES CONTENANT DU SOUFRE | [1999/13] | Entrée dans la phase régionale | 14.01.1999 | Taxe nationale de base payée | 14.01.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.01.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/13] | 23.03.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.11.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 13.01.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 30.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/47] | Requête en poursuite de la procédure de: | 13.01.2000 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.01.2000 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.02.2000 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [PA]EP0737705 (HOECHST AG [DE]) [PA] 1-10; | [A]EP0256757 (KUREHA CHEMICAL IND CO LTD [JP]) [A] 1-10 |