EP0901422 - GROUPE MOTOPROPULSEUR POUR VEHICULE A MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.03.2001 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROVER GROUP LIMITED International Headquarters, Warwick Technology Park Warwick Warwickshire CV34 6RG / GB | [N/P] |
Précédent [1999/11] | Pour tous les Etats désignés ROVER GROUP LIMITED International Headquarters, Warwick Technology Park Warwick, Warwickshire CV34 6RG / GB | Inventeur(s) | 01 /
NESBITT, David, Charles 6 Church Lees, Bishops Tachbrook Leamington Spa, Warwickshire CV339RQ / GB | 02 /
TICKLE, David, John 15 Albert Street, Old Milverton, Leamington Spa Warwickshire CV32 6BB / GB | 03 /
WOOLMER, Clive, David 75 Broomfield Road, Earlsdon Coventry CV5 6JY / GB | 04 /
EBREY, John, Samuel 20 Ivor Road, Redditch Worcestershire B97 4PE / GB | [1999/11] | Mandataire(s) | Farrow, Robert Michael, et al Land Rover Patent Department (53G16/4) Banbury Road Lightthorne Warwickshire CV35 0RG / GB | [N/P] |
Précédent [1999/11] | Farrow, Robert Michael, et al Rover Group Limited Patent Department Gaydon Test Centre Banbury Road Lighthorne, Warwick CV35 ORG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97926092.4 | 05.06.1997 | [1999/11] | WO1997GB01515 | Numéro de priorité, date | GB19960011855 | 06.06.1996 Format original publié: GB 9611855 | [1999/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9746406 | Date: | 11.12.1997 | Langue: | EN | [1997/53] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0901422 | Date: | 17.03.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.12.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0901422 | Date: | 10.05.2000 | Langue: | EN | [2000/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.12.1997 | Classification | IPC: | B60K17/346 | [1999/11] | CPC: |
B60K17/346 (EP,US);
B60K17/08 (EP,US);
B60K17/22 (EP,US);
B60K5/02 (EP,US);
Y10T74/19093 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1999/11] | Titre | Allemand: | ANTRIEBSSTRANG FÜR KRAFTFAHRZEUG | [1999/11] | Anglais: | MOTOR VEHICLE POWER TRAIN | [1999/11] | Français: | GROUPE MOTOPROPULSEUR POUR VEHICULE A MOTEUR | [1999/11] | Entrée dans la phase régionale | 08.12.1998 | Taxe nationale de base payée | 08.12.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.11.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 08.12.1998 | Requête en examen déposée [1999/11] | 12.04.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 02.08.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 24.08.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.11.1999 | Taxe de délivrance payée | 12.11.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 10.05.2000 | CH | 10.05.2000 | ES | 10.05.2000 | FI | 10.05.2000 | GR | 10.05.2000 | IT | 10.05.2000 | LI | 10.05.2000 | NL | 10.05.2000 | IE | 05.06.2000 | LU | 05.06.2000 | DK | 10.08.2000 | PT | 10.08.2000 | SE | 10.08.2000 | [2008/07] |
Précédent [2004/39] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
ES | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
GR | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
LU | 05.06.2000 | ||
DK | 10.08.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2004/07] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
ES | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
GR | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
DK | 10.08.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2003/46] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
ES | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
DK | 10.08.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2003/09] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
ES | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2002/27] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
ES | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2002/02] | BE | 10.05.2000 | |
CH | 10.05.2000 | ||
FI | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2001/50] | BE | 10.05.2000 | |
FI | 10.05.2000 | ||
IE | 05.06.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2001/29] | BE | 10.05.2000 | |
FI | 10.05.2000 | ||
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2001/27] | BE | 10.05.2000 | |
PT | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Précédent [2001/16] | BE | 10.05.2000 | |
PT | 10.08.2000 | ||
Précédent [2001/11] | BE | 10.05.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0179991 (AUDI AG [DE]) [A] 1,8,12,14,20,21,24 * the whole document *; | [A]US4805720 (CLENET ALAIN J-M [US]) [A] 14,16,17 * column 3, line 37 - line 42; figures 1,4 ** column 3, line 48 - line 51 *; | [A]FR2695880 (RENAULT [FR]) [A] 1,6,7,11-14,20,21,24 * the whole document * |