Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP0901422 | Dossier mondial | 10.05.2000 | B1 | EP0901422 | 17.03.1999 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | GB9701515 | 05.06.1997 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE192709T | 15.05.2000 | T1 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | GB9701515 | 05.06.1997 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | DE69701979T | 09.11.2000 | T2 | DE69701979D1 | 15.06.2000 | D1 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | GB9701515 | 05.06.1997 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | GB2326858 | 12.04.2000 | B | GB2326858 | 06.01.1999 | A | GB9824359D0 | 30.12.1998 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | GB9701515 | 05.06.1997 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US6030312 | 29.02.2000 | A | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | GB9701515 | 05.06.1997 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO9746406 | Dossier mondial | 11.12.1997 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | GB9611855D0 | 07.08.1996 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB9611855 | 06.06.1996 |