EP0918990 - DOSAGE SERVANT A MESURER AVEC UNE HAUTE PRECISION LA MASSE DU PHOSPHATIDYLINOSITOL 3,4,5 TRISPHOSPHATE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.06.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2000 | Retrait de la demande | publié le 16.08.2000 [2000/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés University of Dundee Dundee DD1 4HN / GB | [N/P] |
Précédent [1999/22] | Pour tous les Etats désignés UNIVERSITY OF DUNDEE Dundee DD1 4HN / GB | Inventeur(s) | 01 /
DOWNES, Peter Charles, University of Dundee Dept. of Biochemistry, Medical Sciences Institute Dundee DD1 4HN / GB | 02 /
BATTY, Ian Howard, University of Dundee Dept. of Biochemistry, Medical Science Institute Dundee DD1 4HN / GB | 03 /
VAN DER KAAY, Jeroen, University of Dundee Dept. of Biochemistry, Medical Sciences Institute Dundee DD1 4HN / GB | [1999/22] | Mandataire(s) | Miles, John Stephen, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [1999/22] | Miles, John Stephen, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97927287.9 | 23.06.1997 | [1999/22] | WO1997GB01673 | Numéro de priorité, date | GB19960013107 | 21.06.1996 Format original publié: GB 9613107 | [1999/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9749990 | Date: | 31.12.1997 | Langue: | EN | [1997/57] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0918990 | Date: | 02.06.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.12.1997 | Classification | IPC: | G01N33/50, G01N33/53, G01N33/60 | [1999/22] | CPC: |
G01N33/60 (EP);
G01N33/5308 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1999/22] | Titre | Allemand: | PHOSPHATIDYLINOSITOL 3,4,5 TRIPHOSPHAT BESTIMMUNG | [1999/22] | Anglais: | AN ASSAY WHICH MEASURES PHOSPHATIDYLINOSITOL 3,4,5 TRISPHOSPHATE MASS AT HIGH SENSITIVITY | [1999/22] | Français: | DOSAGE SERVANT A MESURER AVEC UNE HAUTE PRECISION LA MASSE DU PHOSPHATIDYLINOSITOL 3,4,5 TRISPHOSPHATE | [1999/22] | Entrée dans la phase régionale | 14.01.1999 | Taxe nationale de base payée | 14.01.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.01.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.01.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/22] | 16.06.2000 | Demande retirée par le demandeur [2000/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4863874 (WASSEF NABILA M ET AL) [A] 1,15,20,21,33,36,37 * the whole document *; | [PX] - J. VAN DER KAAY ET AL, "A novel, rapid, and highly sensitive mass assay for phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PtdIns(3,4,5)P3) and its application to measure insulin-stimulated PtdIns(3,4,5)P3 production in rat skeletal muscle in vivo.", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, MD US, (19970228), vol. 272, no. 9, pages 5477 - 5481, XP002045260 [PX] 1-37 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.9.5477 | [A] - C. A. ALTER & B. A. WOLF, "Identification of phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate in pancreatic islets and insulin-secreting beta-cell.", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ORLANDO, FL US, (19950308), vol. 208, no. 1, pages 190 - 197, XP002045261 [A] 1,15,20,21,33,36,37 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1995.1322 | [A] - R. STRICKER ET AL, "Determination of specificity of a high-affinity inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate binding site at a 42 kDa receptor protein, p42(ip4): comparison of affinities of all inositoltris-, tetrakis-, and -pentakisphosphate regiosomers.", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ORLANDO, FL US, (1996), vol. 228, no. 2, pages 596 - 604, XP002045262 [A] 1,15,20,21,33,36,37 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.1703 |