EP1007956 - PROCEDE AMELIORE POUR ELECTROPHORESE CAPILLAIRE DES ACIDES NUCLEIQUES, DES PROTEINES ET DES COMPOSES A BAS POIDS MOLECULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.06.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.06.2007 | Demande réputée retirée | publié le 01.08.2007 [2007/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gyros AB Uppsala Science Park 751 83 Uppsala / SE | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés Gyros AB Uppsala Science Park 75183 Uppsala / SE | ||
Précédent [2000/24] | Pour tous les Etats désignés Amersham Pharmacia Biotech AB 751 82 Uppsala / SE | Inventeur(s) | 01 /
ARVIDSSON, Lars-Erik Per Borglins väg 1 S-237 41 Bjärred / SE | 02 /
EKSTRÖM, Björn Järpvägen 27 S-756 53 Uppsala / SE | [2000/24] | Mandataire(s) | (deleted) | [2001/43] |
Précédent [2000/24] | Rollins, Anthony John Group Patents, Amersham International plc, White Lion Road Amersham, Bucks HP7 9LL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97930965.5 | 01.07.1997 | [2000/24] | WO1997SE01187 | Numéro de priorité, date | SE19960002638 | 03.07.1996 Format original publié: SE 9602638 | [2000/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9800709 | Date: | 08.01.1998 | Langue: | EN | [1998/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1007956 | Date: | 14.06.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 08.01.1998 | Classification | IPC: | G01N27/447 | [2000/24] | CPC: |
G01N27/44704 (EP,US);
G01N27/44752 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2000/24] | Titre | Allemand: | VERBESSERTES VERFAHREN ZUR KAPILLARELEKTROTORESE VON NUCLEINSÄUREN, PROTEINEN UND NIEDERMOLEKULAREN VERBINDUNGEN | [2000/24] | Anglais: | AN IMPROVED METHOD FOR THE CAPILLARY ELECTROPHORESIS OF NUCLEIC ACIDS, PROTEINS AND LOW MOLECULAR CHARGED COMPOUNDS | [2000/24] | Français: | PROCEDE AMELIORE POUR ELECTROPHORESE CAPILLAIRE DES ACIDES NUCLEIQUES, DES PROTEINES ET DES COMPOSES A BAS POIDS MOLECULAIRE | [2000/24] | Entrée dans la phase régionale | 29.12.1998 | Taxe nationale de base payée | 29.12.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.12.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.01.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 29.12.1998 | Requête en examen déposée [2000/24] | 01.02.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/31] | 08.03.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 18.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1999 | 03   M06   Taxe payée le   02.10.1999 | 31.07.2000 | 04   M06   Taxe payée le   25.08.2000 | 31.07.2006 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0708329 (HEWLETT PACKARD CO [US]); | [A]US4690749 (VAN ALSTINE JAMES M [US], et al); | [A]US5447617 (SHIEH CHIA-HUI [US]); | [A]US5282941 (ROSE JR DONALD J [US]); | [A]US5322608 (KARGER BARRY L [US], et al) |