EP0910884 - PROCEDE ET SYSTEME DE COMMANDE DE COUPLAGE DE BLOCS D'ALIMENTATION PLACES SUR LE PANNEAU ARRIERE D'UN ORDINATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.02.2008 Base de données mise à jour au 21.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 19.03.2008 [2008/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Force Computers Inc. 2001 Logic Drive San Jose, CA 95124-3468 / US | [1999/17] | Inventeur(s) | 01 /
BAUMANN, Juergen Tegernseer Landstrasse 23 D-82008 Unterhaching / DE | 02 /
VADASZ, Istvan Alzstrasse 23 D-81549 München / DE | [1999/17] | Mandataire(s) | Baronetzky, Klaus, et al Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/17] | Baronetzky, Klaus, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann, Dr. B. Reitzner, Dipl.-Ing. K. Baronetzky Tal 13 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97932536.2 | 08.07.1997 | [1999/17] | WO1997US11840 | Numéro de priorité, date | US19960676706 | 08.07.1996 Format original publié: US 676706 | [1999/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9801930 | Date: | 15.01.1998 | Langue: | EN | [1998/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0910884 | Date: | 28.04.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.01.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.01.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.03.2000 | Classification | IPC: | H02J1/00, H02J1/10, H02J3/00, G06F1/00, G11C8/00, H02H7/122, G06F1/32, H02J1/14 | [2000/19] | CPC: |
G11C5/143 (EP,US);
G06F1/305 (EP,US);
H02J1/14 (EP,US);
H02J9/061 (EP,US)
|
Précédent IPC [1999/17] | H02J1/00, H02J1/10, H02J3/00, G06F1/00, G11C8/00, H02H7/122 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/17] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG VON STROMVERSORGUNGSKOPPLUNGEN AUF EINER COMPUTERRÜCKWAND | [1999/17] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROL OF POWER SUPPLY COUPLINGS ON COMPUTER BACKPLANE | [1999/17] | Français: | PROCEDE ET SYSTEME DE COMMANDE DE COUPLAGE DE BLOCS D'ALIMENTATION PLACES SUR LE PANNEAU ARRIERE D'UN ORDINATEUR | [1999/17] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.1999 | Taxe nationale de base payée | 20.01.1999 | Taxe de recherche payée | 20.01.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.02.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 20.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/17] | 07.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/12] | 29.10.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 01.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 04.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5266838 (GERNER WILLIAM [US]); | [A]US5027002 (THORNTON ROGER D [US]) | Recherche internationale | [X]US5588054 (SHIN SEONGKEE [KR], et al); | [A]US4868832 (MARRINGTON S PAUL [AU], et al); | [A]US5151907 (ROBBINS WALTER A [US]); | [A]US5184025 (MCCURRY PATRICK W [US], et al) |